MME Muriel ROMAIN
Administrateur de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS
MME Muriel ROMAIN a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Administrateur de la société SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS
MME Muriel ROMAIN peut être contacté au siège de la société SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS par courrier à l'adresse SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS ZONE INDUSTRIELLE RUE GUSTAVE EIFFEL 27500 PONT AUDEMER FRANCE
La société SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS est principalement dirigée par MME Muriel ROMAIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ,terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
La société SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/06/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39513723500028.
- M William BELLON, Président (1970) depuis le 14 décembre 2013
Anciens dirigeants :
- M Lionel DENIS, Président (1959) du 29 janvier 2008 au 18 juin 2013
- M Lucien ROMAIN, Président (1943) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2008
- M Thierry ROMAIN, Administrateur (1965) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
- MME Isabelle ROMAIN, Administrateur (1970) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
- MME Muriel ROMAIN, Administrateur (1971) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
Dirigeants personne morale:
- NAVISEO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 décembre 2016
- FHB, Administrateur provisoire du 18 juin 2013 au 14 décembre 2013
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 mai 2021 : Société à responsabilité limitée KAYO INVESTISSEMENT devient président. BELLON William nom d'usage : BELLON n'est plus président)
- 10 juillet 2022 : Sté par actions simplifiée NAVISEO AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RODRIGUEZ Luc nom d'usage : RODRIGUEZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS | |
Sigle de l'entreprise | SRTP | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS | |
Identifiant de l'entreprise | 395137235 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | RUE GUSTAVE EIFFEL 27500 PONT AUDEMER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 avril 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 758 000,00 | |
Résultat net | 14 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 108 000 |
Immobilisation incorporelle | 98 000 |
Immobilisation corporelle | 6 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 691 000 |
Stock | 151 000 |
Avance | 0 |
Créance | 532 000 |
Placement | 8 000 |
Total Actif | 798 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 139 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 659 000 |
Total Passif | 798 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 758 000 |
Produit d'exploitation | 2 816 000 |
Charge d'exploitation | 2 839 000 |
Résultat d'exploitation | -23 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 690 |
Résultat financier | -690 |
Résultat courrant | -23 000 |
Produit exceptionnel | 38 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 37 000 |
Résultat net | 14 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39513723500028 | SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS ZONE INDUSTRIELLE RUE GUSTAVE EIFFEL 27500 PONT AUDEMER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 32 44 78 27 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bernay.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre-Philippe , LE PAGE Nicolas
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12H00/13h15-16h30
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : DENIS Lionel. Commissaire aux comptes titulaire : PERCHE Laurent. Commissaire aux comptes suppléant : THOMAS Christian.
Administrateur provisoire : FHB (SELARL) représenté par HESS Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : PERCHE Laurent Commissaire aux comptes suppléant : THOMAS Christian
Président : BELLON William Commissaire aux comptes titulaire : PERCHE Laurent Commissaire aux comptes suppléant : THOMAS Christian
Président : BELLON William ; Commissaire aux comptes titulaire : NAVISEO AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : RODRIGUEZ Luc
Société à responsabilité limitée KAYO INVESTISSEMENT devient président. BELLON William nom d'usage : BELLON n'est plus président
Sté par actions simplifiée NAVISEO AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RODRIGUEZ Luc nom d'usage : RODRIGUEZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant