M Jean GIROUD
Administrateur de SEM THEATRE ANDRE MALRAUX
M Jean GIROUD a 89 ans ( naissance en 1933), est Administrateur de la société SEM THEATRE ANDRE MALRAUX
M Jean GIROUD peut être contacté au siège de la société SEM THEATRE ANDRE MALRAUX par courrier à l'adresse SEM THEATRE ANDRE MALRAUX CINE RUEIL 9 PLACE DES ARTS BP 135 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE, par téléphone au 0141390774 ou par fax au 01Â 47Â 08Â 24Â 47
La société SEM THEATRE ANDRE MALRAUX est principalement dirigée par M Jean GIROUD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion de salles de spectacles ,salle de spectacles, salle de concerts, salle de théâtre, salle de danse, salle de music hall, cirques, chapiteaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9004Z (Gestion de salles de spectacles), les activités sont :
- Gestion de salles de spectacles
- l'exploitation de lieux ou salles de spectacle aménagés pour des représentations publiques : salles de concert, de théatre, de danse, de music hall, cirques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de cinémas (cf59.14Z)
- les activités des agences de vente de billets (cf79.90Z)
- la gestion des musées de toute nature (cf91.02Z)
La société SEM THEATRE ANDRE MALRAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/05/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39518795800016.
- M Alain MAGNIN-LAMBERT, Administrateur (1959) depuis le 01 août 2014
- M Denis GABRIEL, Vice-président (1960) depuis le 16 avril 2011
- M Jean GIROUD, Administrateur (1933) depuis le 16 avril 2011
- M Jean-Christian LARRAIN, Administrateur (1978) depuis le 01 août 2014
- M Jeansimon PASADAS, Administrateur (1962) depuis le 01 août 2014
- M Olivier BARBIER DE LA SERRE, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 12 août 2008
- M Patrick OLLIER, Administrateur (1944) depuis le 11 janvier 2005
- MME Carole AMATHIEU, Administrateur (1952) depuis le 12 août 2008
- MME Rita DEMBLON-POLLET, Administrateur (1947) depuis le 01 août 2014
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SEM THEATRE ANDRE MALRAUX est de 67 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 89 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier DUCROS, Administrateur (1942) du 12 août 2008 au 01 août 2014
- M Jean ANGELLOZ NICOUD, Administrateur (1961) du 12 août 2008 au 16 avril 2011
- M Jean ANGELLOZ-NICOUD, Administrateur (1961) du 16 avril 2011 au 01 août 2014
- M Jean GIROUD, Président-directeur général (1933) du 28 mars 2006 au 07 avril 2009
- M Patrick OLLIER, Président-directeur général (1944) du 07 avril 2009 au 16 avril 2011
- M Thierry SAUSSEZ, Vice-président (1949) du 11 janvier 2005 au 01 août 2014
- MME Claudie POGGI, Administrateur (1937) du 12 août 2008 au 01 août 2014
Dirigeants personne morale:
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Administrateur depuis le 16 avril 2011
- RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS, Administrateur depuis le 16 avril 2011
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Administrateur du 12 août 2008 au 16 avril 2011
- RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION RUMALDIS, Administrateur du 12 août 2008 au 16 avril 2011
9 PL DES ARTS
92500 RUEIL MALMAISON
Téléphone : 0141390774 Société
SEM THEATRE ANDRE MALRAUX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEM THEATRE ANDRE MALRAUX | |
Entrepreneurs individuels | SEM THEATRE ANDRE MALRAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 395187958 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 9 PL DES ARTS 92500 RUEIL MALMAISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 avril 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 742 000,00 | |
Résultat net | -51 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9004Z : Gestion de salles de spectacles | |
Activité principale de l'entreprise | 9004Z : Gestion de salles de spectacles | |
Activité principale | 9004Z | |
Première activité | 9004Z | |
Deuxième activité | 5914Z | |
Troisième activité | 5630Z | |
Quatrième activité | 9001Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion de salles de spectacles | |
Synonyme | salle de spectacles, salle de concerts, salle de théâtre, salle de danse, salle de music hall, cirques, chapiteaux | |
Principal | salle de spectacles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 606 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 380 000 |
Immobilisation financière | 216 000 |
Actif circulant net | 2 931 000 |
Stock | 7 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 910 000 |
Placement | 2 008 000 |
Total Actif | 3 537 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 663 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 432 000 |
Dette | 2 442 000 |
Total Passif | 3 537 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 742 000 |
Produit d'exploitation | 5 292 000 |
Charge d'exploitation | 5 358 000 |
Résultat d'exploitation | -66 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -68 000 |
Produit exceptionnel | 111 000 |
Charges exceptionnelles | 94 000 |
Résultat exceptionnel | 17 000 |
Résultat net | -51 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39518795800016 | SEM THEATRE ANDRE MALRAUX CINE RUEIL 9 PLACE DES ARTS BP 135 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
39518795800024 | SEM THEATRE ANDRE MALRAUX ARIEL HAUTS DE RUEIL 58 AVENUE DE FOUILLEUSE 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS représenté par BOUTEILLER ALAINVice président et administrateur : GABRIEL Denis Paul Celestin modification le 17 Décembre 2004. Administrateur : OLLIER Patrick modification le 15 Février 2006. Administrateur : BENNE Claudie en fonction le 08 Novembre 2001. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO modification le 05 Septembre 2006. Administrateur : AMATHIEU Carole en fonction le 01 Septembre 2003. Administrateur : SAUSSEZ Thierry en fonction le 17 Décembre 2004. Président directeur général et administrateur : GIROUD Jean Georges Camille Emile en fonction le 15 Février 2006. Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy en fonction le 24 Juillet 2006. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en fonction le 11 Juillet 2008. Administrateur : ANGELLOZ-NICOUD Jean Michel en fonction le 11 Juillet 2008. Administrateur : DUCROS Didier en fonction le 11 Juillet 2008. Vice président et administrateur : BARBIER DE LA SERRE Olivier en fonction le 11 Juillet 2008.
Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS représenté par BOUTEILLER ALAIN. Vice président et administrateur : GABRIEL Denis Paul Celestin modification le 17 Décembre 2004. Président directeur général et administrateur : OLLIER Patrick modification le 25 Mars 2009. Administrateur : BENNE Claudie en fonction le 08 Novembre 2001. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO modification le 05 Septembre 2006. Administrateur : AMATHIEU Carole en fonction le 01 Septembre 2003. Administrateur : SAUSSEZ Thierry en fonction le 17 Décembre 2004. Administrateur : GIROUD Jean Georges Camille Emile modification le 25 Mars 2009. Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy en fonction le 24 Juillet 2006. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en fonction le 11 Juillet 2008. Administrateur : ANGELLOZ-NICOUD Jean Michel en fonction le 11 Juillet 2008. Administrateur : DUCROS Didier en fonction le 11 Juillet 2008. Vice président et administrateur : BARBIER DE LA SERRE Olivier en fonction le 11 Juillet 2008.
Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS représenté par BOUTEILLER ALAIN Vice président et administrateur : GABRIEL Denis Paul Celestin modification le 17 Décembre 2004 Administrateur : OLLIER Patrick modification le 08 Avril 2011 Administrateur : BENNE Claudie en fonction le 08 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : AMATHIEU Carole en fonction le 01 Septembre 2003 Vice président : SAUSSEZ Thierry modification le 08 Avril 2011 Administrateur : GIROUD Jean Georges Camille Emile modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy en fonction le 24 Juillet 2006 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en fonction le 11 Juillet 2008 Administrateur : ANGELLOZ-NICOUD Jean Michel en fonction le 11 Juillet 2008 Administrateur : DUCROS Didier en fonction le 11 Juillet 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : BARBIER DE LA SERRE Olivier modification le 08 Avril 2011
Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS représenté par BOUTEILLER ALAIN Vice-président Administrateur : GABRIEL Denis Paul Celestin modification le 17 Décembre 2004 Administrateur : OLLIER Patrick modification le 08 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO modification le 05 Septembre 2006 Administrateur : AMATHIEU Carole en fonction le 01 Septembre 2003 Administrateur : GIROUD Jean Georges Camille Emile modification le 25 Mars 2009 Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy en fonction le 24 Juillet 2006 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en fonction le 11 Juillet 2008 Président du conseil d'administration Directeur général : BARBIER DE LA SERRE Olivier modification le 08 Avril 2011 Administrateur : POLLET Rita en fonction le 30 Juillet 2014 Administrateur : MAGNIN-LAMBERT Alain en fonction le 30 Juillet 2014 Administrateur : PASADAS Jeansimon en fonction le 30 Juillet 2014 Administrateur : LARRAIN Jean-Christian en fonction le 30 Juillet 2014
Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS représenté par BOUTEILLER ALAIN ; Vice-président Administrateur : GABRIEL Denis Paul Celestin modification le 17 Décembre 2004 ; Administrateur : OLLIER Patrick modification le 08 Avril 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO modification le 05 Septembre 2006 ; Administrateur : AMATHIEU Carole en fonction le 01 Septembre 2003 ; Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy en fonction le 24 Juillet 2006 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en fonction le 11 Juillet 2008 ; Président du conseil d'administration Directeur général : BARBIER DE LA SERRE Olivier modification le 08 Avril 2011 ; Administrateur : POLLET Rita en fonction le 30 Juillet 2014 ; Administrateur : MAGNIN-LAMBERT Alain en fonction le 30 Juillet 2014 ; Administrateur : PASADAS Jeansimon en fonction le 30 Juillet 2014 ; Administrateur : LARRAIN Jean-Christian en fonction le 30 Juillet 2014
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : OLLIER Patrick ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : CORDON Valérie ; Vice-président du conseil d'administration : BOUTEILLER Alain ; Administrateur : GABRIEL Denis Paul Célestin ; Administrateur : DEMBLON-POLLET Rita ; Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDISBOUTEILLER ALAIN ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; Administrateur : TABIT Ahmed ; Administrateur : ELIZAGOYEN Xabi ; Administrateur : TROTIN Philippe ; Administrateur : NABEDRYK Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO ; Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BOUTEILLER Alain ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : CORDON Valérie ; Administrateur : OLLIER Patrick ; Administrateur : GABRIEL Denis Paul Célestin ; Administrateur : DEMBLON-POLLET Rita ; Administrateur : RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDISBOUTEILLER ALAIN ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; Administrateur : TABIT Ahmed ; Administrateur : ELIZAGOYEN Xabi ; Administrateur : TROTIN Philippe ; Administrateur : NABEDRYK Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DE BOIS PREAU AUDIT - EXPERTISE-COMPTABLE - CONSEIL PMO ; Commissaire aux comptes suppléant : KTORZA Teddy