M Rene CHAMY
Administrateur de SOC DE LARRALDIA
M Rene CHAMY a 96 ans ( naissance en 1926), est Administrateur de la société SOC DE LARRALDIA
M Rene CHAMY peut être contacté au siège de la société SOC DE LARRALDIA par courrier à l'adresse SOC DE LARRALDIA RESIDENCE EDERENA CENTRE COMMERCIAL LE FORUM BP 631 64106 BAYONNE CEDEX FRANCE
La société SOC DE LARRALDIA est principalement dirigée par M Rene CHAMY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOC DE LARRALDIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/03/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39519156200044.
- M Maxime RIGAULT, Administrateur (1985) depuis le 26 avril 2005
- M Patrick RIGAULT, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 26 avril 2005
- M Pierre ARANGOITS, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 24 juin 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOC DE LARRALDIA est de 49 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pier SILLI, Président du conseil d`administration (1946) du 06 avril 2004 au 26 avril 2005
- M Pierre SILLI, Président du conseil d`administration (1946) du 16 mars 2004 au 06 avril 2004
- M Rene CHAMY, Administrateur (1926) du 16 mars 2004 au 26 avril 2005
- MME Catherine VALLOIS, Administrateur (1965) du 26 avril 2005 au 24 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- POUSSOU ET ASSOCIES CABINET, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 juin 2015
- SOCIETE LA MOREA, Administrateur depuis le 24 juin 2015
LE FORUM
64100 BAYONNE
Téléphone : Société
SOC DE LARRALDIA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC DE LARRALDIA | |
Entrepreneurs individuels | SOC DE LARRALDIA | |
Identifiant de l'entreprise | 395191562 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | LE FORUM 64100 64106 BAYONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 février 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 25 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 105 482,00 | |
Résultat net | -344 470,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 130 680 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 129 980 |
Immobilisation financière | 700 |
Actif circulant net | 176 730 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 176 730 |
Placement | 0 |
Total Actif | 2 307 410 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -314 715 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 622 126 |
Total Passif | 2 307 410 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 105 482 |
Produit d'exploitation | 1 489 857 |
Charge d'exploitation | 1 831 136 |
Résultat d'exploitation | -341 279 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 348 |
Résultat financier | -1 348 |
Résultat courrant | -342 626 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 844 |
Résultat exceptionnel | -1 844 |
Résultat net | -344 470 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39519156200044 | SOC DE LARRALDIA RESIDENCE EDERENA CENTRE COMMERCIAL LE FORUM BP 631 64106 BAYONNE CEDEX FRANCE |
39519156200044 | SOC DE LARRALDIA RESIDENCE EDERENA CENTRE COMMERCIAL LE FORUM BP 631 64106 BAYONNE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur : RIGAULT Maxime Administrateur : SOCIETE LA MOREA (AFJ) représenté par VALLOIS Catherine Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : ARANGOITS Pierre Directeur général, Président du conseil d'administration : RIGAULT Patrick