MME Odette GUICHETTE
Directeur général de AUVERGNE VIANDE S A
MME Odette GUICHETTE a 76 ans ( naissance en 1946), elle est Directeur général de la société AUVERGNE VIANDE S A
MME Odette GUICHETTE peut être contacté au siège de la société AUVERGNE VIANDE S A par courrier à l'adresse AUVERGNE VIANDE S A CLERMONT VIANDES 32 FAUBOURG DE LA BADE 63200 RIOM FRANCE, par téléphone au 04Â 73Â 38Â 21Â 69 ou par fax au 04Â 73Â 38Â 86Â 28
La société AUVERGNE VIANDE S A est principalement dirigée par MME Odette GUICHETTE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transformation et conservation de la viande de boucherie ,fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie), les activités sont :
- Transformation et conservation de la viande de boucherie
- l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage d'animaux de boucherie, à la préparation et à l'emballage de la viande : bÅuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffles, bisons, etc.
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en carcasses
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en morceaux
- la production de cuirs et de peaux bruts provenant de l'activité des abattoirs, y compris le délainage
- la production de saindoux et d'autres graisses animales comestibles
- la préparation des abats
- la production de laine de délainage
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de graisses de volailles comestibles (cf10.12Z)
- le conditionnement de viandes de boucherie, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société AUVERGNE VIANDE S A est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39718002700021.
Anciens dirigeants :
- M Jean BLACHON, Président du conseil d`administration (1946) du 30 novembre 2004 au 06 mars 2010
- MME Nathalie BLACHON, Directeur général délégué (1968) du 27 mai 2008 au 06 mars 2010
- MME Nathalie BLAHON, Directeur général délégué (1968) du 30 novembre 2004 au 27 mai 2008
- MME Odette GUICHETTE, Président du conseil d`administration (1946) du 10 août 2004 au 30 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- JB, Président depuis le 06 mars 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUVERGNE VIANDE S A | |
Entrepreneurs individuels | AUVERGNE VIANDE S A | |
Identifiant de l'entreprise | 397180027 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 32 FG DE LA BADE 63200 RIOM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 476 000,00 | |
Résultat net | 104 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Activité principale de l'entreprise | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Activité principale | 1011Z | |
Première activité | 1011Z | |
Deuxième activité | 1013B | |
Troisième activité | 4632A | |
Quatrième activité | 4632B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs | |
Principal | abattoirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 363 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 350 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 468 000 |
Stock | 206 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 532 000 |
Placement | 724 000 |
Total Actif | 1 831 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 008 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 823 000 |
Total Passif | 1 831 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 476 000 |
Produit d'exploitation | 5 501 000 |
Charge d'exploitation | 5 388 000 |
Résultat d'exploitation | 112 000 |
Produit financier net | 29 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 27 000 |
Résultat courrant | 140 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 280 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 104 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39718002700021 | AUVERGNE VIANDE S A CLERMONT VIANDES 32 FAUBOURG DE LA BADE 63200 RIOM FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00112 Industrie laitière
- 01938 Industries transformation volaille
Président du Conseil d'Administration : BLACHON Jean JosephDirecteur général et administrateur : BLACHON Jean Joseph. Directeur général délégué et administrateur : BLACHON Nathalie Andrée. Administrateur : BLACHON Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : VISA. Commissaire aux comptes suppléant : GUYON Jean-Marc.
Président du Conseil d'Administration : BLACHON Jean Joseph. Directeur général et administrateur : BLACHON Jean Joseph. Directeur général délégué et administrateur : BLACHON Nathalie Andrée. Administrateur : BLACHON Chantal. Commissaire aux comptes titulaire : VISA. Commissaire aux comptes suppléant : AUBERT Claude.
Président : JB (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : VISAS 4 COMMISSARIAT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUBERT Claude