MME Annick CAVE
Gérant de EARL PHILIPPE CAVE
MME Annick CAVE a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Gérant de la société EARL PHILIPPE CAVE
MME Annick CAVE peut être contacté au siège de la société EARL PHILIPPE CAVE par courrier à l'adresse EARL PHILIPPE CAVE FERME SAINT JOSEPH 89 RUE DU CALVAIRE 60400 BABOEUF FRANCE, par téléphone au 0344430009 ou par fax au 03Â 44Â 09Â 98Â 33
La société EARL PHILIPPE CAVE est principalement dirigée par MME Annick CAVE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société EARL PHILIPPE CAVE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39749393300014.
- M Benjamin CAVE, Gérant (1977) depuis le 02 août 2013
- MME Annick CAVE, Gérant (1949) depuis le 10 décembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL PHILIPPE CAVE est de 59 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Annick CAVE, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 10 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL PHILIPPE CAVE | |
Entrepreneurs individuels | EARL PHILIPPE CAVE | |
Identifiant de l'entreprise | 397493933 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 89 RUE DU CALVAIRE 60400 BABOEUF | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39749393300014 | EARL PHILIPPE CAVE FERME SAINT JOSEPH 89 RUE DU CALVAIRE 60400 BABOEUF FRANCE |
39749393300014 | EARL PHILIPPE CAVE FERME SAINT JOSEPH 89 RUE DU CALVAIRE 60400 BABOEUF FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
Gérant : LEGRAND Annick Marie modification le 31 Juillet 2013 Gérant : CAVE Benjamin Henri René en fonction le 31 Juillet 2013
Gérant : CAVE Benjamin Henri René en fonction le 31 Juillet 2013