M Serge PERSONNIC
Gérant de MG RECHERCHES
M Serge PERSONNIC a 72 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société MG RECHERCHES
M Serge PERSONNIC peut être contacté au siège de la société MG RECHERCHES par courrier à l'adresse MG RECHERCHES 151 161 151 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN FRANCE
La société MG RECHERCHES est principalement dirigée par M Serge PERSONNIC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement en biotechnologie ,chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7211Z (Recherche-développement en biotechnologie), les activités sont :
- Recherche-développement en biotechnologie
- Cette sous-classe comprend la recherche et le développement expérimental en biotechnologie
- ADN/ARN : génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, séquençage/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profilage de l'expression génétique et utilisation de la technologie antisens
- protéines et autres molécules : séquençage/synthèse/ingénierie de protéines et peptides (y compris hormones à grandes molécules) ; amélioration des méthodes d'administration de médicaments à grandes molécules ; protéomique, isolation et purification
- culture et ingénierie des cellules et tissus : culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris structures d'échafaudage tissulaires et génie biomédical), fusion cellulaire, stimulants vaccinaux/immunitaires, manipulation embryonnaire
- techniques biotechnologiques des procédés : fermentation au moyen de bioréacteurs, biotraitement, biolessivage, biopulpage, bioblanchiment, biodésulphuration, biorestauration, biofiltration et phytorestauration
- vecteurs de gènes et d'ARN : thérapie génique, vecteurs viraux
- bioinformatique : construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines, modélisation de processus biologiques complexes, y compris biologie systémique
- nanobiotechnologie : application des outils et procédés de nano/microfabrication pour construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, le diagnostic, etc.
La société MG RECHERCHES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/04/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39752150100064.
- M Alasdair MCDONALD, Gérant (1959) depuis le 18 juillet 2014
- M Ralph MOUSSALLI, Gérant (1962) depuis le 10 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MG RECHERCHES est de 64 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michael WILSON, Co-gérant (1943) du 04 septembre 2007 au 18 juillet 2014
- M Nicolas SCHALTENBRAND, Gérant (1965) du 25 juillet 2010 au 10 mars 2017
- M Serge PERSONNIC, Gérant (1952) du 30 mars 2004 au 06 juin 2006
- MME Catherine LEVAYE, Co-gérant (1958) du 04 septembre 2007 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
151 BD VICTOR HUGO
93400 SAINT OUEN
Téléphone : Société
MG RECHERCHES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MG RECHERCHES | |
Entrepreneurs individuels | MG RECHERCHES | |
Identifiant de l'entreprise | 397521501 | |
Numéro interne du siège | 00064 | |
Adresse | 151 BD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 76 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 25 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 8 050,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité principale de l'entreprise | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en biotechnologie | |
Synonyme | chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie | |
Principal | recherche-développement en biotechnologie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 97 398 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 15 815 |
Placement | 81 583 |
Total Actif | 97 398 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -86 962 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 160 000 |
Dette | 24 359 |
Total Passif | 97 397 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | -12 121 |
Résultat d'exploitation | 12 121 |
Produit financier net | 152 |
Charge financière | 196 |
Résultat financier | -44 |
Résultat courrant | 12 077 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 8 050 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39752150100064 | MG RECHERCHES 151 161 151 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 ST OUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01930 Meunerie
Co-gérant : Wilson Michael en fonction le 30 Juillet 2007 Gérant : SCHALTENBRAND Nicolas, Robin en fonction le 20 Juillet 2010
Gérant : SCHALTENBRAND Nicolas, Robin en fonction le 20 Juillet 2010 Gérant : MCDONALD Alasdair en fonction le 16 Juillet 2014
fourniture de prestation de services de toute nature appliquées au domaine médical ou paramédical.
Gérant : MCDONALD Alasdair en fonction le 07 Avril 2016 ; Gérant : DEBAUNE Francis, Albert en fonction le 09 Juillet 2018