M Alain GRILLE
Directeur général de RSM RHONE-ALPES
M Alain GRILLE a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société RSM RHONE-ALPES
M Alain GRILLE peut être contacté au siège de la société RSM RHONE-ALPES par courrier à l'adresse RSM RHONE ALPES ARTUS 2 BIS 2 B RUE DE LA TETE D OR 69006 LYON FRANCE, par téléphone au 0472691919
La société RSM RHONE-ALPES est principalement dirigée par M Alain GRILLE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société RSM RHONE-ALPES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/09/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39838419800030.
- M Alain GRILLE, Administrateur (1962) depuis le 03 mai 2005
- M Arnaud RICOME, Administrateur (1976) depuis le 24 février 2015
- M Bertrand DUFOUR, Administrateur (1983) depuis le 03 février 2016
- M Christophe DEMEURE, Administrateur (1971) depuis le 09 juillet 2011
- M Francois DE BUSTAMANTE, Administrateur (1959) depuis le 23 janvier 2010
- M Francois-Regis DE MONJOUR, Administrateur (1972) depuis le 24 février 2015
- M Gael DHALLUIN, Administrateur (1972) depuis le 24 février 2015
- M Jean-Marc MOREL, Administrateur (1964) depuis le 20 février 2014
- M Jean-Marc MOREL, Directeur général (1964) depuis le 18 juin 2015
- M Jean-Marc PENNEQUIN, Directeur général (1964) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Marc PENNEQUIN, Administrateur (1964) depuis le 23 janvier 2010
- M Jean-Michel REY, Directeur général (1964) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Michel REY, Administrateur (1964) depuis le 23 janvier 2010
- M Jean-Pierre HORTEUR, Administrateur (1963) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Yves PERROT, Administrateur (1962) depuis le 23 janvier 2010
- M Nicolas BARIOZ, Administrateur (1970) depuis le 23 janvier 2010
- M Pascal VUAILLAT, Administrateur (1962) depuis le 24 février 2015
- M Pierre-Michel MONNERET, Président (1963) depuis le 19 janvier 2005
- M Pierre-Michel MONNERET, Administrateur (1963) depuis le 23 janvier 2010
- M Sebastien BOUZARD, Administrateur (1976) depuis le 20 février 2014
L'âge moyen des 20 dirigeants de la société RSM RHONE-ALPES est de 55 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain GRILLE, Directeur général (1962) du 03 mai 2005 au 20 février 2014
- M Alain ROUX, Directeur général (1945) du 23 janvier 2010 au 28 février 2015
- M Albert SERVAN, Directeur général (1949) du 19 janvier 2005 au 14 février 2012
- M Albert SERVAN, Administrateur (1949) du 23 janvier 2010 au 14 février 2012
- M Francois SUAREZ DE BUSTAMANTE, Directeur général délégué (1954) du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
- M Jean-Louis FOUBERT, Directeur général (1956) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2010
- M Jean-Louis FOUBERT, Administrateur (1956) du 23 janvier 2010 au 26 juin 2010
- M Jean-Yves PERROT, Directeur général délégué (1962) du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
- M Michel PITIOT, Directeur général (1947) du 19 janvier 2005 au 14 février 2012
- M Michel PITIOT, Administrateur (1947) du 23 janvier 2010 au 14 février 2012
- M Nicolas BARIOZ, Administrateur (1970) du 05 mai 2009 au 23 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE FIDUCIAIRE D`ETUDES ET DE GESTION, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 juin 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 janvier 2008 : CARRIER Roland nom d'usage : CARRIER Roland n'est plus directeur général.. CARRIER Roland nom d'usage : CARRIER Roland n'est plus administrateur..)
- 28 février 2009 : LAROSE Marcel nom d'usage : LAROSE Marcel n'est plus administrateur.. LAROSE Marcel nom d'usage : LAROSE Marcel n'est plus directeur général..)
- 26 avril 2009 : BARIOZ Nicolas Jean Martin nom d'usage : BARIOZ Nicolas devient administrateur..)
- 25 février 2016 : DUFOUR Bertrand nom d'usage : DUFOUR devient administrateur.)
- 05 août 2018 : PENNEQUIN Jean-Marc nom d'usage : PENNEQUIN n'est plus directeur général. REY Jean-Michel nom d'usage : REY n'est plus directeur général. MOREL Jean-Marc Christian nom d'usage : MOREL n'est plus directeur général)
- 21 février 2019 : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MEUNIER Emmanuel nom d'usage : MEUNIER devient commissaire aux comptes suppléant)
- 04 avril 2019 : PENNEQUIN Jean-Marc nom d'usage : PENNEQUIN n'est plus administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RSM RHONE-ALPES | |
Entrepreneurs individuels | RSM RHONE-ALPES | |
Identifiant de l'entreprise | 398384198 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 2 B RUE DE LA TETE D'OR 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 mars 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 2 001 488,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 11 452 000,00 | |
Résultat net | 261 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale | 6920Z | |
Première activité | 6920Z | |
Deuxième activité | 6910Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 3 713 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 038 000 |
Immobilisation corporelle | 644 000 |
Immobilisation financière | 31 000 |
Actif circulant net | 5 754 000 |
Stock | 242 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 433 000 |
Placement | 1 079 000 |
Total Actif | 9 468 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 014 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 000 |
Dette | 5 444 000 |
Total Passif | 9 468 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 452 000 |
Produit d'exploitation | 12 183 000 |
Charge d'exploitation | 11 799 000 |
Résultat d'exploitation | 384 000 |
Produit financier net | 18 000 |
Charge financière | 40 000 |
Résultat financier | -21 000 |
Résultat courrant | 362 000 |
Produit exceptionnel | 450 |
Charges exceptionnelles | 33 000 |
Résultat exceptionnel | -32 000 |
Résultat net | 261 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39838419800030 | RSM RHONE ALPES ARTUS 2 BIS 2 B RUE DE LA TETE D OR 69006 LYON FRANCE |
39838419800030 | RSM RHONE ALPES ARTUS 2 BIS 2 B RUE DE LA TETE D OR 69006 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
CARRIER Roland nom d'usage : CARRIER Roland n'est plus directeur général.. CARRIER Roland nom d'usage : CARRIER Roland n'est plus administrateur..
LAROSE Marcel nom d'usage : LAROSE Marcel n'est plus administrateur.. LAROSE Marcel nom d'usage : LAROSE Marcel n'est plus directeur général..
BARIOZ Nicolas Jean Martin nom d'usage : BARIOZ Nicolas devient administrateur..
DUFOUR Bertrand nom d'usage : DUFOUR devient administrateur.
PENNEQUIN Jean-Marc nom d'usage : PENNEQUIN n'est plus directeur général. REY Jean-Michel nom d'usage : REY n'est plus directeur général. MOREL Jean-Marc Christian nom d'usage : MOREL n'est plus directeur général
SOCIETE FIDUCIAIRE D'ETUDES ET DE GESTION n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MEUNIER Emmanuel nom d'usage : MEUNIER devient commissaire aux comptes suppléant
PENNEQUIN Jean-Marc nom d'usage : PENNEQUIN n'est plus administrateur
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce