M Jorge MOJICA BUITRAGO
Administrateur de ULRIC DE VARENS SA
M Jorge MOJICA BUITRAGO a 86 ans ( naissance en 1936), est Administrateur de la société ULRIC DE VARENS SA
M Jorge MOJICA BUITRAGO peut être contacté au siège de la société ULRIC DE VARENS SA par courrier à l'adresse ULRIC DE VARENS SA 6 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 56 90 32 32 ou par fax au 01 56 90 32 22
La société ULRIC DE VARENS SA est principalement dirigée par M Jorge MOJICA BUITRAGO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société ULRIC DE VARENS SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39866706300042.
- M Ulric VIELLARD, Président du conseil d`administration (1947) depuis le 17 août 2004
- M Yves PERRIN, Administrateur (1950) depuis le 17 août 2004
- MME Marie-Claude AMANS, Administrateur (1946) depuis le 24 juillet 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ULRIC DE VARENS SA est de 74 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jorge MOJICA BUITRAGO, Administrateur (1936) du 17 août 2004 au 24 juillet 2012
- M Philippe MAUBERT, Administrateur (1952) du 17 août 2004 au 28 février 2006
- MME Patricia PLIEUX, Administrateur (1960) du 17 août 2004 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ULRIC DE VARENS SA | |
Entrepreneurs individuels | ULRIC DE VARENS SA | |
Identifiant de l'entreprise | 398667063 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 6 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 24 octobre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juillet 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 256 000,00 | |
Résultat net | 887 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 13 481 999 |
Immobilisation incorporelle | 2 439 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 11 043 000 |
Actif circulant net | 9 133 000 |
Stock | 0 |
Avance | 4 000 |
Créance | 8 274 000 |
Placement | 855 000 |
Total Actif | 22 615 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 781 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 43 000 |
Dette | 791 000 |
Total Passif | 22 615 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 256 000 |
Produit d'exploitation | 1 687 000 |
Charge d'exploitation | 1 183 000 |
Résultat d'exploitation | 504 000 |
Produit financier net | 439 000 |
Charge financière | 230 000 |
Résultat financier | 209 000 |
Résultat courrant | 713 000 |
Produit exceptionnel | 57 000 |
Charges exceptionnelles | 62 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 887 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39866706300042 | ULRIC DE VARENS SA 6 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers