MME Yvette PERROD
Administrateur de INITIATIVES SERVICES 2000
MME Yvette PERROD a 95 ans ( naissance en 1927), elle est Administrateur de la société INITIATIVES SERVICES 2000
MME Yvette PERROD peut être contacté au siège de la société INITIATIVES SERVICES 2000 par courrier à l'adresse INITIATIVES SERVICES 2000 ROUTE DE CHATEAU COVET 01100 GROISSIAT FRANCE, par téléphone au 0474770645
La société INITIATIVES SERVICES 2000 est principalement dirigée par MME Yvette PERROD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société INITIATIVES SERVICES 2000 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/11/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39871831200026.
- MME Antoinette PERROD, Président (1952) depuis le 06 septembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Rene PERROD, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 27 septembre 2013
- M Rene PERROD, Président (1953) du 27 septembre 2013 au 06 septembre 2014
- M Victor PERROD, Administrateur (1926) du 19 janvier 2005 au 17 février 2009
- MME Yvette PERROD, Administrateur (1927) du 19 janvier 2005 au 17 février 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INITIATIVES SERVICES 2000 | |
Entrepreneurs individuels | INITIATIVES SERVICES 2000 | |
Identifiant de l'entreprise | 398718312 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | RTE DU CHATEAU COVET 01100 GROISSIAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 17 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 30 septembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 33 342,00 | |
Résultat net | -20 014,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 21 287 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 21 287 |
Actif circulant net | 191 827 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 557 |
Placement | 183 270 |
Total Actif | 213 114 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 200 730 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 12 383 |
Total Passif | 213 113 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 33 342 |
Produit d'exploitation | 33 342 |
Charge d'exploitation | 65 054 |
Résultat d'exploitation | -31 712 |
Produit financier net | 11 959 |
Charge financière | 261 |
Résultat financier | 11 698 |
Résultat courrant | -20 014 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -20 014 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39871831200026 | INITIATIVES SERVICES 2000 ROUTE DE CHATEAU COVET 01100 GROISSIAT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
CABINET FIDAL 2 RUE PAUL CHEVRET 01100 OYONNAX
Président : PERROD René Albert. Commissaire aux comptes titulaire : VOINIER Jean. Commissaire aux comptes suppléant : VOINIER Michel.
Liquidateur : PERROD Antoinette