MME Christiane BLAVEC
Directeur général de URBASIGN
MME Christiane BLAVEC a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Directeur général de la société URBASIGN
MME Christiane BLAVEC peut être contacté au siège de la société URBASIGN par courrier à l'adresse URBASIGN ZONE INDUSTRIELLE MITRY MORY 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT 77290 MITRY MORY FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 03Â 24Â 34 ou par fax au 01Â 60Â 03Â 25Â 35
La société URBASIGN est principalement dirigée par MME Christiane BLAVEC qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société URBASIGN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/02/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39882906900127.
Anciens dirigeants :
- M Alain LEMONNIER, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- M Christian BLAVEC, Président (1951) du 19 janvier 2005 au 26 avril 2010
- M Christian BLAVEC, Président (1951) du 26 avril 2010 au 01 août 2013
- M Fabrice FERRET, Administrateur (1966) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- M Pierre COURTOT, Administrateur (1921) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- MME Christiane BLAVEC, Directeur général (1951) du 15 novembre 2005 au 26 avril 2010
- MME Christiane BLAVEC, Directeur général (1951) du 26 avril 2010 au 01 août 2013
- MME Sylvie MACRY, Directeur général (1972) du 26 avril 2010 au 01 août 2013
Dirigeants personne morale:
- KILOUTOU, Président depuis le 01 août 2013
4 RUE MARCELIN BERTHELOT
77290 MITRY MORY
Téléphone : 01Â 60Â 03Â 24Â 34 Société
URBASIGN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | URBASIGN | |
Entrepreneurs individuels | URBASIGN | |
Identifiant de l'entreprise | 398829069 | |
Numéro interne du siège | 00127 | |
Adresse | 340 AV DE LA MARNE 59700 MARCQ EN BAROEUL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 novembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 3 042 000,00 | |
Résultat net | 1 016 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6820B | |
Première activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 690 000 |
Immobilisation incorporelle | 76 000 |
Immobilisation corporelle | 537 000 |
Immobilisation financière | 77 000 |
Actif circulant net | 3 773 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 683 000 |
Placement | 90 000 |
Total Actif | 4 463 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 703 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 760 000 |
Total Passif | 4 463 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 042 000 |
Produit d'exploitation | 3 116 000 |
Charge d'exploitation | 2 086 000 |
Résultat d'exploitation | 1 030 000 |
Produit financier net | 87 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 77 000 |
Résultat courrant | 1 107 000 |
Produit exceptionnel | 504 000 |
Charges exceptionnelles | 90 000 |
Résultat exceptionnel | 414 000 |
Résultat net | 1 016 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39882906900127 | URBASIGN URBAPARC PARC EUROPE 340 AVENUE DE LA MARNE 59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE |
39882906900143 | URBASIGN 1 RUE DES PRECURSEURS CS 20449 VILLENEUVE D'ASCQ 59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX |
39882906900069 | URBASIGN 18 RUE DE MONTFORT 78310 MAUREPAS FRANCE |
39882906900069 | URBASIGN 18 RUE DE MONTFORT 78310 MAUREPAS FRANCE |
39882906900051 | URBASIGN ZONE INDUSTRIELLE MITRY MORY 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT 77290 MITRY MORY FRANCE |
39882906900051 | URBASIGN ZONE INDUSTRIELLE MITRY MORY 4 RUE MARCELLIN BERTHELOT 77290 MITRY MORY FRANCE |
39882906900135 | URBASIGN 54 RUE DES BOURGUIGNONS 91310 MONTLHERY FRANCE |
39882906900135 | URBASIGN 54 RUE DES BOURGUIGNONS 91310 MONTLHERY FRANCE |
39882906900119 | URBASIGN 920 RUE DU MARECHAL JUIN 77000 VAUX LE PENIL FRANCE |
39882906900119 | URBASIGN 920 RUE DU MARECHAL JUIN 77000 VAUX LE PENIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
ORDRE DES AVOCATS 11 PLACE DAUPHINE 75001 PARIS ET AU FONDS VENDU POUR LA VALIDITE
Commissaire aux comptes suppléant : BOUTHONNET MICHEL modification le 20 Décembre 2001 Président : BLAVEC CHRISTIAN AIME LOUIS modification le 13 Octobre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AUTOUR SIXDENIER ASSOCIES modification le 13 Octobre 2005 Directeur général : COURTOT Christiane Claire en fonction le 13 Octobre 2005 Directeur général : MACRY Sylvie Marie-Louise Georgette en fonction le 22 Avril 2010
Achat, vente, location, pose, maintenance de tous matériels de signalisation routière et de travaux publics
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUTOUR SIXDENIER ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bouthonnet, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Article L.236-14 du code de commerce