M Philippe ROUX
Président du directoire de ORA VEHICULES ELECTRIQUES
M Philippe ROUX a 55 ans ( naissance en 1969), est Président du directoire de la société ORA VEHICULES ELECTRIQUES
M Philippe ROUX peut être contacté au siège de la société ORA VEHICULES ELECTRIQUES par courrier à l'adresse ORA VEHICULES ELECTRIQUES OBJECTIFS RECHERCHES APPLIQUEES... ZONE D'ACTIVITES LES AGRIES ZAC LES AGRIES 31860 LABARTHE SUR LEZE , par téléphone au 05Â 61Â 91Â 58Â 65 ou par fax au 05Â 62Â 87Â 89Â 31
La société ORA VEHICULES ELECTRIQUES est principalement dirigée par M Philippe ROUX qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société ORA VEHICULES ELECTRIQUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/04/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39918022300055.
- M Gilles DESPLAS, Président (1962) depuis le 11 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Claude MORELLON, Président (1947) du 27 juillet 2004 au 31 juillet 2010
- M Claude MORELLON, Président (1947) du 31 juillet 2010 au 19 juillet 2012
- M Philippe ROUX, Président (1969) du 19 juillet 2012 au 17 avril 2015
- M Serge COMETTI, Président (1963) du 17 avril 2015 au 11 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juillet 2015
- STE LMBO FINANCE SA, Administrateur du 27 juillet 2004 au 03 août 2004
- STE TECHNICOFFICE, Administrateur du 27 juillet 2004 au 03 août 2004
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 juillet 2012 : MORELLON Claude Georges nom d'usage : MORELLON n'est plus président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX devient président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX devient président du directoire. REFRONTOLOTTO Marcel nom d'usage : REFRONTOLOTTO devient membre du directoire. VUATHELOT Marc Georges Albert nom d'usage : VUATHELOT devient membre du directoire. LE GLAS Nicolas Jean Gustave nom d'usage : LE GLAS devient membre du directoire.)
- 24 avril 2015 : ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX n'est plus président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX n'est plus président du directoire. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient président. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient président du directoire.)
- 19 juillet 2015 : COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient membre du directoire.)
- 14 avril 2017 : COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus président. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus président du directoire. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus membre du directoire. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient président. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient président du directoire. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient membre du directoire)
ZAC LES AGRIES
31860 LABARTHE SUR LEZE
Téléphone : 05Â 61Â 91Â 58Â 65 Société
ORA VEHICULES ELECTRIQUES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORA VEHICULES ELECTRIQUES | |
Sigle de l'entreprise | ORA VE | |
Entrepreneurs individuels | ORA VEHICULES ELECTRIQUES | |
Identifiant de l'entreprise | 399180223 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | ZAC LES AGRIES 31860 LABARTHE SUR LEZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 19 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 16 730 000,00 | |
Résultat net | 212 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 7711B | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 305 000 |
Immobilisation incorporelle | 31 000 |
Immobilisation corporelle | 1 228 000 |
Immobilisation financière | 46 000 |
Actif circulant net | 6 196 000 |
Stock | 2 622 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 026 000 |
Placement | 1 548 000 |
Total Actif | 7 502 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 890 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 612 000 |
Total Passif | 7 502 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 730 000 |
Produit d'exploitation | 17 716 000 |
Charge d'exploitation | 17 472 000 |
Résultat d'exploitation | 245 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 227 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 212 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39918022300055 | ORA VEHICULES ELECTRIQUES OBJECTIFS RECHERCHES APPLIQUEES... ZONE D'ACTIVITES LES AGRIES ZAC LES AGRIES 31860 LABARTHE SUR LEZE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
MORELLON Claude Georges nom d'usage : MORELLON n'est plus président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX devient président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX devient président du directoire. REFRONTOLOTTO Marcel nom d'usage : REFRONTOLOTTO devient membre du directoire. VUATHELOT Marc Georges Albert nom d'usage : VUATHELOT devient membre du directoire. LE GLAS Nicolas Jean Gustave nom d'usage : LE GLAS devient membre du directoire.
ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX n'est plus président. ROUX Philippe Frédéric nom d'usage : ROUX n'est plus président du directoire. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient président. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient président du directoire.
COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI devient membre du directoire.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 février 2017, désignant administrateurs Selarl Vincent Mequinion Administrateur Judiciaire Prise en la Personne de Me Vincent Mequinion 12 rue Saint-Bernard 31000 Toulouse, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et Selarl Philippe Thiollet Prise en la Personne de Maître Philippe Thiollet 9 rue Darquier 31000 Toulouse, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Dutot et Associes Prise en la Personne de Me Jocelyne Dutot 54 rue Pargaminières Cs 18501 31685 Toulouse cedex 6. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus président. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus président du directoire. COMETTI Serge nom d'usage : COMETTI n'est plus membre du directoire. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient président. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient président du directoire. DESPLAS Gilles nom d'usage : DESPLAS devient membre du directoire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Dutot et Associes Prise en la Personne de Me Jocelyne Dutot 54 rue Pargaminières Cs 18501 31685 Toulouse cedex 6, et mettant fin à la mission des administrateurs Selarl Vincent Mequinion Administrateur Judiciaire Prise en la Personne de Me Vincent Mequinion 12 rue Saint-Bernard 31000 Toulouse et Selarl Philippe Thiollet Prise en la Personne de Maître Philippe Thiollet 9 rue Darquier 31000 Toulouse.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.