M Alain MARIE
Président du directoire de 6 T A
M Alain MARIE a 68 ans ( naissance en 1954), est Président du directoire de la société 6 T A
M Alain MARIE peut être contacté au siège de la société 6 T A par courrier à l'adresse 6 T A 6TA PARC ACTIVITES DES BORDES 24 RUE GUSTAVE MADIOT 91924 BONDOUFLE CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 11Â 51Â 00 ou par fax au 01Â 69Â 11Â 51Â 01
La société 6 T A est principalement dirigée par M Alain MARIE qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4651Z (Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels), les activités sont :
- Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
La société 6 T A est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/07/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39931685000037.
- M Alain MARIE, Président du directoire (1954) depuis le 08 mai 2010
- M Henri MELNIK, Commissaire aux comptes suppléant (1941) depuis le 11 juin 2016
- M Jean GUEDJ, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 11 juin 2016
- MME Laurence BERNHEIM, Président du conseil de surveillance (1966) depuis le 08 mai 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société 6 T A est de 67 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain MARIE, Président du directoire (1954) du 19 janvier 2005 au 08 mai 2010
- MME Laurence BERNHEIM, Président du conseil de surveillance (1966) du 19 janvier 2005 au 08 mai 2010
Dirigeants personne morale:
24 RUE GUSTAVE MADIOT
91070 BONDOUFLE
Téléphone : 01Â 69Â 11Â 51Â 00 Société
6 T A
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 6 T A | |
Entrepreneurs individuels | 6 T A | |
Identifiant de l'entreprise | 399316850 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 24 RUE GUSTAVE MADIOT 91070 BONDOUFLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 213 886,37 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 14 décembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 973 000,00 | |
Résultat net | 100 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale de l'entreprise | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info | |
Principal | grossiste en équipement informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 47 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 29 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 1 050 000 |
Stock | 433 000 |
Avance | 390 |
Créance | 570 000 |
Placement | 47 000 |
Total Actif | 1 096 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 651 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 11 000 |
Dette | 435 000 |
Total Passif | 1 096 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 973 000 |
Produit d'exploitation | 4 000 000 |
Charge d'exploitation | 3 832 000 |
Résultat d'exploitation | 168 000 |
Produit financier net | 27 000 |
Charge financière | 46 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 150 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 100 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39931685000037 | 6 T A 6TA PARC ACTIVITES DES BORDES 24 RUE GUSTAVE MADIOT 91924 BONDOUFLE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire : GUEDJ Jean Luc en fonction le 31 Décembre 1997 Commissaire aux comptes suppléant : MELNIK Henri en fonction le 31 Décembre 1997 Président du directoire : MARIE Alain Michel Pierre en fonction le 31 Décembre 1997 Membre du directoire : BERNHEIM Franck David en fonction le 31 Décembre 1997 Vice-président du directoire : BERNHEIM Franck David en fonction le 31 Décembre 1997 Président du conseil de surveillance : WEINBERG Laurence Denise en fonction le 31 Décembre 1997 Membre du comité de surveillance : TOBELAIM Micheline en fonction le 09 Février 2005 Membre du conseil de surveillance : BLONDY Didier en fonction le 09 Juin 2016
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : DUNAND-SAUTHIER Hervé ; Président du directoire : MARIE Alain Michel Pierre ; Membre du directoire : BERNHEIM Franck David ; Directeur général délégué, Administrateur : LE CHANOINE DU MANOIR DU JUAYE Regis ; Président du conseil de surveillance : BERNHEIM Laurence Denise ; Administrateur : HOCHEZ Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : GUEDJ Jean Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : MELNIK Henri
Président : INDRA INVESTMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : GUEDJ Jean Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : MELNIK Henri