MME Catherine RICHARD
Président de R.P.CARREES
MME Catherine RICHARD a 72 ans ( naissance en 1950), elle est Président de la société R.P.CARREES
MME Catherine RICHARD peut être contacté au siège de la société R.P.CARREES par courrier à l'adresse R P CARREES 63 RUE D ANGLETERRE 59800 LILLE FRANCE, par téléphone au 0328520050 ou par fax au 03Â 28Â 52Â 00Â 52
La société R.P.CARREES est principalement dirigée par MME Catherine RICHARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société R.P.CARREES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/01/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39965401100069.
- M Bruno LOTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 24 mars 2016
Anciens dirigeants :
- MME Catherine RICHARD, Président (1950) du 03 février 2004 au 24 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET COULON - LOTIN - DRUART, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2016
- NETCO GROUP, Président depuis le 24 mars 2016
- OZEHN, Directeur général depuis le 24 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | R.P.CARREES | |
Entrepreneurs individuels | R.P.CARREES | |
Identifiant de l'entreprise | 399654011 | |
Numéro interne du siège | 00069 | |
Adresse | 63 RUE D ANGLETERRE 59800 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 08 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 35 972,04 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 janvier 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 316 000,00 | |
Résultat net | 22 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 27 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 12 000 |
Immobilisation financière | 13 000 |
Actif circulant net | 553 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 342 000 |
Placement | 211 000 |
Total Actif | 581 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 331 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 249 000 |
Total Passif | 581 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 316 000 |
Produit d'exploitation | 1 344 000 |
Charge d'exploitation | 1 314 000 |
Résultat d'exploitation | 31 000 |
Produit financier net | 410 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | -660 |
Résultat courrant | 30 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 22 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39965401100069 | R P CARREES 63 RUE D ANGLETERRE 59800 LILLE FRANCE |
39965401100069 | R.P.CARREES 63 RUE D ANGLETERRE 59800 LILLE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COULON - LOTIN - DRUART, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lotin, Bruno
Président partant : Richard, Catherine, nomination du Président : NETCO GROUP, nomination du Directeur général : OZEHN