M Frederic FRANCOIS
Co-gérant de SOC TREIZE LAVOISIER
M Frederic FRANCOIS a 57 ans ( naissance en 1966), est Co-gérant de la société SOC TREIZE LAVOISIER
M Frederic FRANCOIS peut être contacté au siège de la société SOC TREIZE LAVOISIER par courrier à l'adresse SOC TREIZE LAVOISIER 9 RUE LAVOISIER 93100 MONTREUIL FRANCE
La société SOC TREIZE LAVOISIER est principalement dirigée par M Frederic FRANCOIS qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOC TREIZE LAVOISIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/01/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39972326100026.
- M Frederic FRANCOIS, Gérant (1966) depuis le 20 février 2010
- MME Isabelle FRANCOIS, Gérant (1967) depuis le 17 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOC TREIZE LAVOISIER est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic FRANCOIS, Co-gérant (1966) du 19 janvier 2005 au 20 février 2010
- M Olivier GOUAULT, Co-gérant (1967) du 19 janvier 2005 au 20 février 2010
- M Olivier GOUAULT, Gérant (1967) du 20 février 2010 au 14 août 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC TREIZE LAVOISIER | |
Entrepreneurs individuels | SOC TREIZE LAVOISIER | |
Identifiant de l'entreprise | 399723261 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 9 RUE LAVOISIER 93100 MONTREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 14 novembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 16 800,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 février 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39972326100026 | SOC TREIZE LAVOISIER 9 RUE LAVOISIER 93100 MONTREUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Associé gérant : GOUAULT Olivier, Pierre modification le 16 Février 2010 Associé gérant : FRANCOIS Frédéric, Pascal modification le 16 Février 2010
Associé gérant : FRANCOIS Frédéric, Pascal modification le 16 Février 2010 Associé : GECKO en fonction le 10 Août 2010
Gérant Associé : FRANCOIS Frédéric, Pascal modification le 16 Février 2010 ; Associé : GECKO en fonction le 10 Août 2010 ; Gérant : METIVIER Isabelle, Marie, Martine en fonction le 15 Novembre 2016
L'ACQUISITION , LA CONSTRUCTION,L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILLIERS
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FRANCOIS Frédéric, Pascalà; Gérant : FRANCOIS Isabelle, Marie,Martine