M El DOUGUI
Gérant non associé de LEADIS ARMOR
M El DOUGUI a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant non associé de la société LEADIS ARMOR
M El DOUGUI peut être contacté au siège de la société LEADIS ARMOR par courrier à l'adresse LEADIS ARMOR LEADER PRICE RUE XAVIER GRALL 35700 RENNES FRANCE, par téléphone au 0299167883
La société LEADIS ARMOR est principalement dirigée par M El DOUGUI qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société LEADIS ARMOR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/10/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39972797300022.
- M Antoine FERREIRA MARTINS, Gérant non associé (1954) depuis le 14 juin 2013
Anciens dirigeants :
- M El DOUGUI, Gérant non associé (1965) du 06 novembre 2014 au 01 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 novembre 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 novembre 2015
- P R O DISTRIBUTION, Gérant non associé du 12 février 2011 au 14 juin 2013
- PRO DISTRIBUTION, Associé-gérant du 10 mars 2009 au 12 février 2011
RUE XAVIER GRALL
35700 RENNES
Téléphone : 0299167883 Société
LEADIS ARMOR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEADIS ARMOR | |
Entrepreneurs individuels | LEADIS ARMOR | |
Identifiant de l'entreprise | 399727973 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | RUE XAVIER GRALL 35700 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 septembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 décembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39972797300022 | LEADIS ARMOR LEADER PRICE RUE XAVIER GRALL 35700 RENNES FRANCE |
39972797300030 | LEADIS ARMOR LEADER PRICE ZONE ARTISANALE DE LA MARE 35780 LA RICHARDAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Gérant non associé : BAUD Christian Jean Gaston Henri. Gérant non associé : BAUD Didier Jacques Joseph. Associé en nom collectif : LEADIS HOLDING. Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine.
Gérant : PRO DISTRIBUTIONAssocié en nom collectif : LEADIS HOLDING. Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine.
Gérant associé en nom : P.R.O. DISTRIBUTION, représenté par M ZOUARI Moez. Associé en nom collectif : LEADIS HOLDING. Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine.
Gérant non associé : P.R.O. DISTRIBUTION, représenté par M ZOUARI Moez Associé en nom collectif : LEADIS HOLDING Associé en nom collectif : HLP OUEST Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine
Associé en nom : LEADIS HOLDING Associé en nom : HLP OUEST Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine Gérant non associé : FERREIRA MARTINS Antoine en fonction le 12 Juin 2013
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au Cabinet SERIT - 44 B quai de Jemmapes 75010 PARIS
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au Cabinet SERIT - 44 B quai de Jemmapes 75010 PARIS
Associé en nom : HLP OUEST Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine Gérant non associé : FERREIRA MARTINS Antoine en fonction le 12 Juin 2013 Associé en nom : DBA en fonction le 04 Novembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire : DEPONDT & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CHATELLIER Marie-Christine Associé en nom : SOFIDIS en fonction le 04 Novembre 2014 Associé en nom : LECOGEST en fonction le 04 Novembre 2014 Gérant non associé : DOUGUI El Haj en fonction le 04 Novembre 2014
Au Mandataire CABINET SERIT 44 B quai de Jemmapes 75010 PARIS pour la validité et pour la correspondance
Associé en nom : SOFIDIS en fonction le 04 Novembre 2014 Associé en nom : LECOGEST en fonction le 04 Novembre 2014 Gérant non associé : DOUGUI El Haj en fonction le 04 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 25 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Novembre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 25 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 25 Novembre 2015 Associé en nom : JONDIS HARD DISCOUNT en fonction le 30 Mars 2016 Gérant non associé : FERREIRA MARTINS Antoine en fonction le 30 Mars 2016 Associé en nom : GESDIS en fonction le 30 Mars 2016
Gérant : FERREIRA MARTINS Antoine ; Gérant : CABURET Paul ; Associé en nom : JONDIS HARD DISCOUNT ; Associé en nom : GESDIS ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Gérant : FRAS Franck, Charles ; Associé en nom : JONDIS HARD DISCOUNT ; Associé en nom : GESDIS ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Gérant : FRAS Franck, Charles ; Associé en nom : JONDIS HARD DISCOUNT ; Associé en nom : GESDIS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Gérant : FRAS Franck, Charles ; Associé en nom : JONDIS HARD DISCOUNT ; Associé en nom : GESDIS