M Philippe CHAUVIN
Président du conseil de surveillance de CEMEX BETONS RHONE-ALPES
M Philippe CHAUVIN a 74 ans ( naissance en 1950), est Président du conseil de surveillance de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES
M Philippe CHAUVIN peut être contacté au siège de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES par courrier à l'adresse CEMEX BETONS RHONE ALPES ZONE SILIC 2 RUE DU VERSEAU 94150 RUNGIS FRANCE, par téléphone au 04Â 74Â 84Â 71Â 18
La société CEMEX BETONS RHONE-ALPES est principalement dirigée par M Philippe CHAUVIN qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de béton prêt à l'emploi ,fabricant de béton, fabricant de béton prêt à l'emploi
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2363Z (Fabrication de béton prêt à l'emploi), les activités sont :
- Fabrication de béton prêt à l'emploi
- la préparation de béton prêt à l'emploi
La société CEMEX BETONS RHONE-ALPES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/07/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40015153600028.
- M Jerome MONTANE, Président (1975) depuis le 13 octobre 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain PLANTIER, Président du conseil de surveillance (1958) du 21 janvier 2012 au 16 février 2013
- M Armand DELCLOS, Président (1949) du 23 mars 2004 au 04 septembre 2010
- M Didier LEVY, Président du conseil de surveillance (1947) du 23 mars 2004 au 15 mai 2007
- M Jacky BOREL, Président (1954) du 04 septembre 2010 au 13 octobre 2016
- M Michel ANDRE, Président du conseil de surveillance (1970) du 29 mai 2010 au 28 août 2010
- M Philippe CHAUVIN, Président du conseil de surveillance (1950) du 28 août 2010 au 21 janvier 2012
- M Pierre LAPLANTE, Président (1960) du 15 mai 2007 au 14 avril 2009
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 août 2016
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 août 2016
- RMC FRANCE, Administrateur du 23 mars 2004 au 15 mai 2007
2 RUE DU VERSEAU
94150 RUNGIS
Téléphone : 04Â 74Â 84Â 71Â 18 Société
CEMEX BETONS RHONE-ALPES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CEMEX BETONS RHONE-ALPES | |
Entrepreneurs individuels | CEMEX BETONS RHONE-ALPES | |
Identifiant de l'entreprise | 400151536 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 RUE DU VERSEAU 94150 RUNGIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 04 avril 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 64 676 000,00 | |
Résultat net | -8 974 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2363Z : Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Activité principale de l'entreprise | 2363Z : Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Activité principale | 2363Z | |
Première activité | 2363Z | |
Deuxième activité | 4673A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Synonyme | fabricant de béton, fabricant de béton prêt à l'emploi | |
Principal | fabricant de béton |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 21 033 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 090 000 |
Immobilisation corporelle | 12 942 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 21 768 000 |
Stock | 886 000 |
Avance | 92 000 |
Créance | 20 702 000 |
Placement | 87 000 |
Total Actif | 42 801 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -161 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 081 000 |
Dette | 39 881 000 |
Total Passif | 42 801 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 64 676 000 |
Produit d'exploitation | 66 289 000 |
Charge d'exploitation | 74 719 000 |
Résultat d'exploitation | -8 431 000 |
Produit financier net | 80 |
Charge financière | 270 000 |
Résultat financier | -270 000 |
Résultat courrant | -8 701 000 |
Produit exceptionnel | 324 000 |
Charges exceptionnelles | 606 000 |
Résultat exceptionnel | -283 000 |
Résultat net | -8 974 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00016 Transports routiers
Président : DELCLOS Armand modification le 06 Décembre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 20 Septembre 2005. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 20 Septembre 2005. Président du comité de surveillance : LAPLANTE Pierre en fonction le 13 Avril 2007. Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par HELM Jean-Marc en fonction le 26 Mars 2008.
Président : DELCLOS Armand modification le 06 Décembre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 20 Septembre 2005. Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 20 Septembre 2005. Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par LAPLANTE Pierre modification le 01 Avril 2009. Président du comité de surveillance : ANDRE Michel en fonction le 01 Avril 2009.
chez Holcim Betons (France), 177 rue du Château Fiat 67500 Haguenau
chez Holcim Betons (France), 177 rue du Château 67500 Haguenau
chez Holcim Betons (France), 177 rue du Château-Fiat, 67500 Haguenau
A l'adresse du fonds cédé à TOURNUS 71700, ZI Les Joncs.
au siège du fonds vendu
au fonds cédé
au fonds cédé
Président : DELCLOS Armand modification le 06 Décembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 20 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 20 Septembre 2005 Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par ANDRE Michel modification le 23 Août 2010 Membre du comité de surveillance : CHAUVIN Philippe en fonction le 23 Août 2010 Président du comité de surveillance : CHAUVIN Philippe en fonction le 23 Août 2010
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 20 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 20 Septembre 2005 Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par ANDRE Michel modification le 23 Août 2010 Membre du comité de surveillance : CHAUVIN Philippe en fonction le 23 Août 2010 Président du comité de surveillance : CHAUVIN Philippe en fonction le 23 Août 2010 Président : BOREL Jacky en fonction le 31 Août 2010
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 20 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 20 Septembre 2005 Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par ANDRE Michel modification le 23 Août 2010 Président : BOREL Jacky modification le 17 Septembre 2010 Président du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012 Membre du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012
Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par ANDRE Michel modification le 23 Août 2010 Président : BOREL Jacky modification le 17 Septembre 2010 Président du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012 Membre du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 26 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 26 Novembre 2013
Chemin départemental 12 69320 Feyzin
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Route Départementale 518 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par ANDRE Michel modification le 23 Août 2010 ; Président du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012 ; Membre du comité de surveillance : PLANTIER Alain en fonction le 17 Janvier 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 26 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 26 Novembre 2013 ; Président : MONTANE Jérôme en fonction le 11 Octobre 2016
Au fonds vendu Rue de Charlieu 42300 Roanne pour la validité et pour la correspondance CEMEX BETONS RHONE-ALPES 2 Rue du Verseau 94150 RUNGIS. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
au lieu du fonds pour la validité et au siège social du vendeur pour la correspondance - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
au lieu du fonds pour la validité et au siège social du vendeur pour la correspondance - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Au fonds cédé - Pont de Vaux - 03390 Estivareilles - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
au lieu du fonds cédé - 106-108 route de Montilly - 03000 MOULINS - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
au lieu du fonds cédé - L'Ile Brune - 03260 ST GERMAIN DES FOSSES - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
au lieu du fonds cédé - Ancien Auberge de Sept Fonds - 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par CATALA ESPINOSA Marcelo modification le 12 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 26 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 26 Novembre 2013 ; Président : MONTANE Jérôme en fonction le 11 Octobre 2016 ; Président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : BERGOUIGNAN Jean en fonction le 12 Janvier 2018
Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTION représenté par SOUCHON Guillaume modification le 01 Avril 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 26 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 26 Novembre 2013 ; Président du comité de surveillance Membre du comité de surveillance : ANDRE Michel en fonction le 01 Avril 2019 ; Président : MODICA Jean-Marie en fonction le 01 Avril 2019
Président : MODICA Jean-Marie ; Président du comité de surveillance, Membre du comité de surveillance : ANDRE Michel ; Membre du comité de surveillance : CEMEX FRANCE GESTIONSOUCHON Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Société CEMEX BETONS RHONE-ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commer
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Société CEMEX BETONS RHONE-ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 Rungis Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commer
Au siège de société CEMEX BETONS RHONE-ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au siège de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au fonds cédé pour la validité et correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au fonds cédé pour la validité et correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au fonds cédé pour la validité et correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 Rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au siège du fonds vendu sis Rue Diderot ZI des Glairons 38400 SAINT MARTIN D'HERES et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS.
Au siège du fonds vendu sis ZI Pré Brun 537 avenue Jean-François Champollion 38530 PONTCHARRA et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS.
Au siège du fonds vendu sis Zone Industrielle 38 Rue Commandant Lenoir38600 FONTAINE et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS.
Au siège du fonds vendu sis 35 Route de l'Electro Chimie lieudit Les iles 38560 JARRIE et pour la correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au siège du fonds vendu sis Lieudit La Gare 98 rue Vincent Martin 38430 MOIRANS et pour la correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au siège du fonds vendu sis ZI du Rival Marguetière 38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX et pour la correspondance au siège de la société CEMEX BETONS RHONE-ALPES sis 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Pour la validité aux fonds cédés et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Pour la validité aux fonds cédés et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 rue du Capricorne 94150 RUGNIS
Pour la validité aux fonds cédés et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Pour la validité aux fonds cédés et pour la correspondance au siège social de la société CEMEX BETONS RHONE ALPES 13 rue du Capricorne 94150 RUNGIS
Au fonds cédé sis POISY ZA les Marais Noirs - Parc du Calvi, rue de l'Artisanat
Au fonds cédé sis SAINT FERREOL (74210) Lieudit la Chapelle
Au fonds cédé sis POISY ZA les Marais Noirs - Parc du Calvi, rue de l'Artisanat
Au fonds cédé sis SAINT FERREOL (74210) Lieudit la Chapelle