M Raymond LOUBRY
Administrateur de AISNE ENROBES
M Raymond LOUBRY a 87 ans ( naissance en 1935), est Administrateur de la société AISNE ENROBES
M Raymond LOUBRY peut être contacté au siège de la société AISNE ENROBES par courrier à l'adresse AISNE ENROBES LES CERTELS RUE DE L EUROPE 02700 TERGNIER FRANCE, par téléphone au 03Â 23Â 57Â 61Â 20 ou par fax au 03Â 23Â 57Â 61Â 43
La société AISNE ENROBES est principalement dirigée par M Raymond LOUBRY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. ,fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- la fabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures à base de substances minérales ou de cellulose
- la fabrication de fils et de tissus, de feutres et de produits divers en amiante et autres matières minérales similaires
- la fabrication de matières minérales isolantes :
- laines de laitier, laines de roche et laines minérales similaires
- vermiculite expansée, argiles expansées
- produits minéraux similaires à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son
- la fabrication de corindon artificiel
- la fabrication de produits asphaltés et bitumineux
- la fabrication de fibres de carbone et de graphites et de produits constitués de ces fibres (à l'exception des électrodes et des applications électriques)
- la fabrication d'articles en substances minérales diverses, par exemple en mica, en tourbe, en graphite, etc.
La société AISNE ENROBES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/03/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40043389200017.
- M Xavier BOUCHE-MICHEL, Gérant non associé (1968) depuis le 04 mai 2016
Anciens dirigeants :
- M Christophe ECKEL, Contrôleur de gestion (1972) du 13 février 2010 au 29 janvier 2016
- M Eric DHOYER, Gérant non associé (1954) du 13 février 2010 au 04 mai 2016
- M Pascal PECOURT, Contrôleur de gestion (1967) du 14 septembre 2004 au 18 octobre 2005
- M Raymond LOUBRY, Administrateur (1935) du 13 janvier 2004 au 13 février 2010
- M Yves MAHLER, Administrateur (1947) du 13 janvier 2004 au 03 février 2009
- MME Anne DEVRED, Contrôleur de gestion (1967) du 13 janvier 2004 au 14 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mai 2016
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AISNE ENROBES | |
Entrepreneurs individuels | AISNE ENROBES | |
Identifiant de l'entreprise | 400433892 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | RUE DE L EUROPE 02700 TERGNIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 mars 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Activité principale au registre des métiers | 2399ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques | |
Principal | fabricant de produits minéraux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40043389200017 | AISNE ENROBES LES CERTELS RUE DE L EUROPE 02700 TERGNIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Administrateur du GIE : DHOYER Eric Gérard Boniface. Contrôleur de gestion du GIE : VASSEUR Frédéric Christian Roland. Contrôleur des comptes titulaire : VASSEUR Frédéric Christian Roland.
Administrateur du GIE : DHOYER Eric Gérard Boniface Contrôleur de gestion du GIE : ECKEL Christophe Alain Pierre André Contrôleur des comptes titulaire : ECKEL Christophe Alain Pierre André
modification du Gérant non associé Dhoyer, Eric Gérard Boniface, modification de l'Associé en nom EUROVIA, modification de l'Associé en nom SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS - SPII, Contrôleur de gestion partant : Eckel, Christophe Alain Pierre André, Contrôleur des comptes partant : Eckel, Christophe Alain Pierre André
Gérant non associé partant : Dhoyer, Eric Gérard Boniface, nomination du Gérant non associé : Bouche-Michel, Xavier René Claude
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL