M Jose VINCENT
Directeur général délégué de EFICIUM PARIS EST
M Jose VINCENT a 56 ans ( naissance en 1966), est Directeur général délégué de la société EFICIUM PARIS EST
M Jose VINCENT peut être contacté au siège de la société EFICIUM PARIS EST par courrier à l'adresse EFICIUM PARIS EST EFICIUM 3 SQUARE FLORA TRISTAN 77680 ROISSY EN BRIE FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 64Â 27Â 43
La société EFICIUM PARIS EST est principalement dirigée par M Jose VINCENT qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Nettoyage courant des bâtiments ,société de nettoyage, entreprise de nettoyage, femme de ménage, technicien de surface
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8121Z (Nettoyage courant des bâtiments), les activités sont :
- Nettoyage courant des bâtiments
- Ces activités comprennent principalement le nettoyage intérieur, même si elles peuvent inclure le nettoyage des espaces extérieurs associés tels que les vitres ou les couloirs.
- le nettoyage courant (non spécialisé) de tous types de bâtiments tels que :
- bureaux
- maisons ou appartements
- usines
- magasins
- bâtiments publics
- autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
Mais sont exclues les activités :
- les activités de nettoyage spécialisé, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées (cf
La société EFICIUM PARIS EST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/06/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40055977900048.
Anciens dirigeants :
- M Jean RENAULT, Président (1969) du 26 septembre 2006 au 27 mars 2015
- M Jean-Patrick ASCENCI, Administrateur (1981) du 09 novembre 2004 au 23 novembre 2004
- M Jean-Pierre ASCENCI, Président (1948) du 09 novembre 2004 au 05 septembre 2006
- M Jose VINCENT, Directeur général délégué (1966) du 07 avril 2009 au 28 novembre 2009
- M Jose VINCENT, Directeur général délégué (1966) du 28 novembre 2009 au 22 janvier 2014
- MME Dominique ASCENCI, Administrateur (1953) du 09 novembre 2004 au 23 novembre 2004
Dirigeants personne morale:
- FINANCIERE EFICIUM, Président depuis le 27 mars 2015
3 SQ FLORA TRISTAN
77680 ROISSY EN BRIE
Téléphone : 01Â 60Â 64Â 27Â 43 Société
EFICIUM PARIS EST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EFICIUM PARIS EST | |
Sigle de l'entreprise | GIS | |
Entrepreneurs individuels | EFICIUM PARIS EST | |
Identifiant de l'entreprise | 400559779 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 3 SQ FLORA TRISTAN 77680 ROISSY EN BRIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 566 000,00 | |
Résultat net | 3 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8121Z : Nettoyage courant des bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 8121Z : Nettoyage courant des bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Nettoyage courant des bâtiments | |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, femme de ménage, technicien de surface | |
Principal | société de nettoyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 394 000 |
Immobilisation incorporelle | 219 000 |
Immobilisation corporelle | 15 000 |
Immobilisation financière | 160 000 |
Actif circulant net | 1 117 000 |
Stock | 7 000 |
Avance | 0 |
Créance | 950 000 |
Placement | 159 000 |
Total Actif | 1 511 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 338 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 000 |
Dette | 1 168 000 |
Total Passif | 1 511 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 566 000 |
Produit d'exploitation | 3 593 000 |
Charge d'exploitation | 3 606 000 |
Résultat d'exploitation | -13 000 |
Produit financier net | 16 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 12 000 |
Résultat courrant | -340 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 940 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 3 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40055977900048 | EFICIUM PARIS EST EFICIUM 3 SQUARE FLORA TRISTAN 77680 ROISSY EN BRIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
Président de la société : RENAULT Jean François Luc. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL. Commissaire aux comptes suppléant : LAGACHE ALAIN.
Président de la société : RENAULT Jean François Luc. Directeur général délégué : VINCENT José Christian. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL. Commissaire aux comptes suppléant : LAGACHE ALAIN.
Président de la société : RENAULT Jean François Luc Directeur général délégué : VINCENT José Christian Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL Commissaire aux comptes suppléant : LAGACHE Alain
Président : RENAULT Jean François Luc modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL Commissaire aux comptes suppléant : LAGACHE Alain
Président : RENAULT Jean François Luc modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Jean en fonction le 30 Juillet 2014
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Maître HADJI- ARTINIAN Serge 46 rue de Provence 75009 PARIS
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE D'AUDIT COMPTABLE SARL Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Jean en fonction le 30 Juillet 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GUEDJ Eric en fonction le 25 Mars 2015 Président : FINANCIERE EFICIUM en fonction le 25 Mars 2015 Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil en fonction le 25 Mars 2015
Président : FINANCIERE EFICIUM ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil ; Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Jean
Art. L.236-14 du code de commerce