M Christophe RENARD
Président de FAUCHON RECEPTIONS
M Christophe RENARD a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société FAUCHON RECEPTIONS
M Christophe RENARD peut être contacté au siège de la société FAUCHON RECEPTIONS par courrier à l'adresse FAUCHON RECEPTIONS LUBRE TRAITEUR FAUCHON RECEPTIONS 13 RUE NICOLAU 93583 ST OUEN CEDEX FRANCE
La société FAUCHON RECEPTIONS est principalement dirigée par M Christophe RENARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Services des traiteurs ,traiteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5621Z (Services des traiteurs), les activités sont :
- Services des traiteurs
- la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- le commerce de détail d'aliments périssable (cf47)
La société FAUCHON RECEPTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/05/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40060422900031.
- M Christophe RENARD, Président (1963) depuis le 05 décembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Alex IDOMENEE, Administrateur (1963) du 28 novembre 2006 au 18 novembre 2008
- M Christophe RENARD, Président (1963) du 28 juillet 2009 au 05 décembre 2010
- M Dominique AIME, Administrateur (1957) du 14 avril 2009 au 28 juillet 2009
- M Jerome BERGER DE GALLARDO MARINO, Administrateur (1970) du 18 novembre 2008 au 14 avril 2009
- M Michel GIRAULT, Président du conseil d`administration (1962) du 18 novembre 2008 au 28 juillet 2009
- M Michel GIRAULT, Administrateur (1962) du 27 janvier 2009 au 28 juillet 2009
- M Pascal MAROT, Administrateur (1960) du 23 mars 2004 au 18 novembre 2008
- M Rene BRULE, Président (1945) du 23 mars 2004 au 18 novembre 2008
- M Rene BRULE, Directeur général (1945) du 30 mars 2004 au 18 novembre 2008
- MME Marie CAPRON, Administrateur (1957) du 18 novembre 2008 au 27 janvier 2009
- MME Marie-Carole ZELVEYAN, Administrateur (1957) du 27 janvier 2009 au 28 juillet 2009
Dirigeants personne morale:
- GERMAIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2016
- J CAUSSE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FAUCHON RECEPTIONS | |
Entrepreneurs individuels | FAUCHON RECEPTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 400604229 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 13 RUE NICOLAU 93400 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 11 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 172 960,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 avril 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 11 468 000,00 | |
Résultat net | 311 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité principale de l'entreprise | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité principale | 5621Z | |
Première activité | 5621Z | |
Deuxième activité | 4729Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Services des traiteurs | |
Synonyme | traiteur | |
Principal | traiteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 513 000 |
Immobilisation incorporelle | 110 000 |
Immobilisation corporelle | 335 000 |
Immobilisation financière | 68 000 |
Actif circulant net | 1 788 000 |
Stock | 101 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 1 622 000 |
Placement | 59 000 |
Total Actif | 2 301 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 762 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 105 000 |
Dette | 1 435 000 |
Total Passif | 2 301 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 468 000 |
Produit d'exploitation | 11 657 000 |
Charge d'exploitation | 11 184 000 |
Résultat d'exploitation | 473 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 80 000 |
Résultat financier | -76 000 |
Résultat courrant | 397 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 26 000 |
Résultat exceptionnel | -23 000 |
Résultat net | 311 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40060422900031 | FAUCHON RECEPTIONS LUBRE TRAITEUR FAUCHON RECEPTIONS 13 RUE NICOLAU 93583 ST OUEN CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01267 Pâtisserie
- 01266 Restauration de collectivités
- 01501 Restauration rapide
Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD Jean en fonction le 04 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : CIE FIDUCIAIRE DE PASSY en fonction le 04 Octobre 2007. Administrateur : BERGER DE GALLARDO MARINO Jerome en fonction le 03 Octobre 2008. Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : GIRAULT Michel en fonction le 03 Octobre 2008. Administrateur : ZELVEYAN Marie-Carole en fonction le 03 Octobre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD Jean en fonction le 04 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : CIE FIDUCIAIRE DE PASSY en fonction le 04 Octobre 2007. Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : GIRAULT Michel en fonction le 03 Octobre 2008. Administrateur : ZELVEYAN Marie-Carole modification le 13 Octobre 2008. Administrateur : AIME Dominique Georges en fonction le 31 Mars 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD Jean en fonction le 04 Octobre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : CIE FIDUCIAIRE DE PASSY en fonction le 04 Octobre 2007. Président : RENARD Christophe, Luc en fonction le 15 Juillet 2009.
Au siège de l'acquéreur pour la validité et pour la correspondance
Président : RENARD Christophe, Luc en fonction le 15 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 25 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN ASSOCIES en fonction le 25 Septembre 2013
Président : VISCHEL Samy ; Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 décembre 2019, désignant liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, et désignant administrateur judiciaire SELARL Selarl Ajrs, prise en la personne de Maître Philippe Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.