M Francois ROSSIGNOL
Administrateur de VERNET BEHRINGER
M Francois ROSSIGNOL a 65 ans ( naissance en 1959), est Administrateur de la société VERNET BEHRINGER
M Francois ROSSIGNOL peut être contacté au siège de la société VERNET BEHRINGER par courrier à l'adresse VERNET BEHRINGER 13 RUE DE LA BROT BP 37423 21074 DIJON CEDEX FRANCE, par téléphone au 0380732163 ou par fax au 03Â 80Â 73Â 81Â 89
La société VERNET BEHRINGER est principalement dirigée par M Francois ROSSIGNOL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres machines-outils ,fabricant de machines-outils
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2849Z (Fabrication d'autres machines-outils), les activités sont :
- Fabrication d'autres machines-outils
- la fabrication de machines-outils pour le travail du bois, de l'os, de la pierre, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou le travail à froid du verre, y compris celles opérant par faisceaux laser, par ultrasons, par jet de plasma ou par
- la fabrication de porte-pièces pour machines-outils
- la fabrication de plateaux diviseurs et autres dispositifs spéciaux pour machines-outils
- la fabrication de machines-outils pour clouer, agrafer, coller ou autrement assembler le bois, le liège, l'os, le caoutchouc durci ou les matières plastiques dures, etc.
- la fabrication de machines de forage rotatives par percussion, de riveteuses, de machines à découper les feuilles de métal, etc.
- la fabrication de presses pour la fabrication de panneaux de bois
- la fabrication de machines pour le traitement électrolytique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outils interchangeables pour machines-outils (outils à percer ou à poinçonner, matrices, tarauds, fraises, outils à tourner, lames de scies, couteaux tranchants, etc.) (cf25.73B)
- la fabrication de fers et de fusils à souder et à braser portatifs (cf27.90Z)
- la fabrication d'outils à main à moteur (cf28.24Z)
- la fabrication de machines utilisées dans les laminoirs ou les fonderies (cf28.91Z)
- la fabrication de machines pour l'extraction (cf28.92Z)
La société VERNET BEHRINGER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40064218700019.
- M Francois-Henri ROSSIGNOL, Directeur général délégué (1959) depuis le 13 décembre 2013
- M Kurt BEHRINGER, Administrateur (1968) depuis le 13 décembre 2013
- M Lionel ROBELIN, Directeur général délégué (1959) depuis le 29 mars 2005
- M Pascal DENIS, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 13 décembre 2013
- M Rolf BEHRINGER, Administrateur (1954) depuis le 13 décembre 2013
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société VERNET BEHRINGER est de 64 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand VERNET, Président (1945) du 19 janvier 2005 au 29 mars 2005
- M Eric VERNET, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 29 mars 2005
- M Francois ROSSIGNOL, Directeur général délégué (1959) du 29 mars 2005 au 13 décembre 2013
- M Pascal DENIS, Président du conseil d`administration (1962) du 29 mars 2005 au 13 décembre 2013
Dirigeants personne morale:
- BEHRINGER GMBH, Administrateur depuis le 19 janvier 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VERNET BEHRINGER | |
Entrepreneurs individuels | VERNET BEHRINGER | |
Identifiant de l'entreprise | 400642187 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 13 RUE DE LA BROT 21000 DIJON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 30 695 000,00 | |
Résultat net | 1 413 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2849Z : Fabrication d'autres machines-outils | |
Activité principale de l'entreprise | 2849Z : Fabrication d'autres machines-outils | |
Activité principale | 2841Z | |
Première activité | 2841Z | |
Deuxième activité | 4662Z | |
Troisième activité | 3312Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres machines-outils | |
Synonyme | fabricant de machines-outils | |
Principal | fabricant de machines-outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 4 839 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 825 000 |
Immobilisation corporelle | 906 000 |
Immobilisation financière | 108 000 |
Actif circulant net | 14 771 000 |
Stock | 7 572 000 |
Avance | 0 |
Créance | 5 443 000 |
Placement | 1 757 000 |
Total Actif | 19 611 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 067 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 557 000 |
Dette | 13 986 000 |
Total Passif | 19 611 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 30 695 000 |
Produit d'exploitation | 33 445 000 |
Charge d'exploitation | 32 929 000 |
Résultat d'exploitation | 516 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 182 000 |
Résultat financier | -166 000 |
Résultat courrant | 350 000 |
Produit exceptionnel | 61 000 |
Charges exceptionnelles | 21 000 |
Résultat exceptionnel | 40 000 |
Résultat net | 1 413 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40064218700019 | VERNET BEHRINGER 13 RUE DE LA BROT BP 37423 21074 DIJON CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 01353 Métallurgie Dordogne
- 00887 Métallurgie Eure
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00822 Métallurgie Savoie
- 01797 Métallurgie Somme
Directeur général, Président du conseil d'administration : DENIS Pascal, Michel, Xavier Directeur général délégué, Administrateur : ROSSIGNOL François-Henri Directeur général délégué, Administrateur : ROBELIN Lionel Administrateur : BEHRINGER Rolf, Kurt Administrateur : BEHRINGER GMBH représenté par BEHRINGER Greta Administrateur : BEHRINGER Kurt, Christian Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE Commissaire aux comptes titulaire : SCP ANDRE ET ASSOCIES AGREE CA DIJON (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : PEIFFER Serge Commissaire aux comptes suppléant : SARL GERALD CANTOS EXPERTISE ET AUDIT AGREE CA DIJON (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : DENIS Pascal, Michel, Xavier Directeur général délégué, Administrateur : ROSSIGNOL François, Henri Directeur général délégué, Administrateur : ROBELIN Lionel Administrateur : BEHRINGER Rolf, Kurt Administrateur : BEHRINGER GMBH représenté par BEHRINGER Greta Administrateur : BEHRINGER Kurt, Christian Commissaire aux comptes titulaire : SCP ANDRE ET ASSOCIES AGREE CA DIJON (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : SARL GERALD CANTOS EXPERTISE ET AUDIT AGREE CA DIJON (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : DENIS Pascal, Michel, Xavier ; Directeur général délégué, Administrateur : ROBELIN Lionel ; Administrateur : BEHRINGER Rolf, Kurt ; Administrateur : BEHRINGER GMBH représenté par BEHRINGER Greta ; Administrateur : BEHRINGER Kurt, Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP ANDRE ET ASSOCIES AGREE CA DIJON (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GERALD CANTOS EXPERTISE ET AUDIT AGREE CA DIJON (SARL)
Président : DENIS Pascal, Michel, Xavier ; Directeur général : ROBELIN Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP ANDRE ET ASSOCIES AGREE CA DIJON (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GERALD CANTOS EXPERTISE ET AUDIT AGREE CA DIJON (SARL)
Président : DENIS Pascal Michel Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP ANDRE ET ASSOCIES AGREE CA DIJON ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GERALD CANTOS EXPERTISE ET AUDIT AGREE CA DIJON