MME Marie-France MARC
Gérant de MARC EXPANSION
MME Marie-France MARC a 73 ans ( naissance en 1951), elle est Gérant de la société MARC EXPANSION
MME Marie-France MARC peut être contacté au siège de la société MARC EXPANSION par courrier à l'adresse MARC EXPANSION 7 AV COMMANDANT PROSPER DE NERVO 44500 LA BAULE FRANCE
La société MARC EXPANSION est principalement dirigée par MME Marie-France MARC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MARC EXPANSION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40066765500023.
- M Charles MARC, Gérant (1951) depuis le 19 janvier 2005
- MME Marie-France MARC, Gérant (1951) depuis le 19 août 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MARC EXPANSION est de 73 ans. Le plus jeune à 73 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bastien MARC, Gérant (1977) du 19 août 2008 au 10 mai 2017
- M Bastien MARC, Gérant (1977) du 23 janvier 2010 au 17 février 2012
- M Charles MARC, Gérant (1951) du 23 janvier 2010 au 17 février 2012
- MME Marie MARC, Gérant (1951) du 16 mai 2006 au 19 août 2008
- MME Marie-France MARC, Gérant (1951) du 19 août 2008 au 28 juin 2017
- MME Marie-France MARC, Gérant (1951) du 23 janvier 2010 au 17 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARC EXPANSION | |
Entrepreneurs individuels | MARC EXPANSION | |
Identifiant de l'entreprise | 400667655 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 10 LOT DE ROZ AN EOL 29600 PLOURIN LES MORLAIX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 600,00 | |
Résultat net | 698 434,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 17 488 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 511 |
Immobilisation financière | 16 977 |
Actif circulant net | 5 328 893 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 910 607 |
Placement | 418 286 |
Total Actif | 5 346 382 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 728 719 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 617 660 |
Total Passif | 5 346 380 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 600 |
Produit d'exploitation | 4 154 |
Charge d'exploitation | 1 465 338 |
Résultat d'exploitation | -1 461 184 |
Produit financier net | 2 372 690 |
Charge financière | 9 965 |
Résultat financier | 2 362 725 |
Résultat courrant | 901 541 |
Produit exceptionnel | 380 |
Charges exceptionnelles | 380 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 698 434 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40066765500031 | MARC EXPANSION 7 AV COMMANDANT PROSPER DE NERVO 44500 LA BAULE FRANCE |
40066765500031 | MARC EXPANSION 7 AV COMMANDANT PROSPER DE NERVO 44500 LA BAULE FRANCE |
40066765500023 | MARC EXPANSION 10 LOTISSEMENT ROZ AN HEOL 29600 PLOURIN LES MORLAIX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant(e) : MARC CharlesGérant(e) : MARC Marie-France né(e) JAOUEN. Gérant(e) : MARC Bastien.
Gérant : MARC Charles ; Gérant : MARC Marie-France né(e) JAOUEN