M Servatius NOTERMANS
Administrateur de CANON FRANCE BUSINESS SERVICES
M Servatius NOTERMANS a 62 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES
M Servatius NOTERMANS peut être contacté au siège de la société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES par courrier à l'adresse CANON FRANCE BUSINESS SERVICES 15 AVENUE DES SABLIERES 33114 LE BARP FRANCE, par téléphone au 0240332567
La société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES est principalement dirigée par M Servatius NOTERMANS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes ,hébergeur, hébergement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6209Z (Autres activités informatiques), les activités sont :
- Autres activités informatiques
- les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que :
- les services de récupération après un sinistre informatique
- l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels
- les services d'installation de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires (cf33.20C)
- la programmation informatique (cf62.01Z)
- les services de conseil informatique (cf62.02A)
- la gestion d'installations informatiques (cf62.03Z)
- le traitement et l'hébergement des données (cf63.11Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
La société CANON FRANCE BUSINESS SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/02/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40076778600249.
- M Christophe GUSMAN, Président (1962) depuis le 26 avril 2014
Anciens dirigeants :
- M Eric SCOFFIER, Administrateur (1957) du 22 mai 2010 au 19 février 2011
- M Eric SCOFFIER, Administrateur (1957) du 19 février 2011 au 20 juillet 2012
- M Franciscus VESTJENS, Administrateur (1968) du 20 juillet 2012 au 24 janvier 2014
- M Francois HOUILLER, Administrateur (1959) du 18 avril 2006 au 24 avril 2007
- M Francois HOUILLIER, Président du conseil d`administration (1959) du 08 août 2006 au 30 juin 2009
- M Francois HOUILLIER, Directeur général (1959) du 24 avril 2007 au 12 avril 2012
- M Jan VERSCHAEREN, Président du conseil d`administration (1946) du 30 juin 2009 au 06 octobre 2009
- M Marc COHEN, Directeur général délégué (1955) du 23 décembre 2003 au 08 août 2006
- M Norbert DEBARGUE, Président du conseil d`administration (1954) du 23 décembre 2003 au 26 décembre 2007
- M Olivier COLIN, Administrateur (1966) du 24 janvier 2014 au 26 avril 2014
- M Patrick CHAPUIS, Président du conseil d`administration (1961) du 24 janvier 2014 au 26 avril 2014
- M Philippe POULALHON, Administrateur (1946) du 19 juillet 2005 au 10 juillet 2007
- M Servatius NOTERMANS, Président du conseil d`administration (1960) du 06 octobre 2009 au 19 février 2011
- M Servatius NOTERMANS, Président-directeur général (1960) du 19 février 2011 au 24 janvier 2014
- MME Annick DUNN, Administrateur (1951) du 26 décembre 2007 au 12 mai 2009
- MME Sylvie KOVACS, Administrateur (1962) du 06 octobre 2009 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 juin 2016
- ERNST ET YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 juin 2016
- CANON FRANCE, Administrateur du 21 juin 2013 au 26 avril 2014
- OCE-FRANCE SA, Administrateur du 12 avril 2012 au 21 juin 2013
15 AV DES SABLIERES
33114 LE BARP
Téléphone : 0240332567 Société
CANON FRANCE BUSINESS SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CANON FRANCE BUSINESS SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | CANON FRANCE BUSINESS SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 400767786 | |
Numéro interne du siège | 00249 | |
Adresse | 12 AV DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 février 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 44 550 000,00 | |
Résultat net | 660 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6209Z : Autres activités informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale | 6311Z | |
Première activité | 6311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Autres activités informatiques | |
Synonyme | récupération de données informatiques, configuration d'ordinateurs, installation de logiciels | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 364 000 |
Immobilisation incorporelle | 58 000 |
Immobilisation corporelle | 1 052 000 |
Immobilisation financière | 254 000 |
Actif circulant net | 15 744 000 |
Stock | 319 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 14 545 000 |
Placement | 870 000 |
Total Actif | 17 108 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -5 745 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 626 000 |
Dette | 18 227 000 |
Total Passif | 17 108 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 44 550 000 |
Produit d'exploitation | 45 236 000 |
Charge d'exploitation | 52 095 000 |
Résultat d'exploitation | -6 858 000 |
Produit financier net | 9 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | -6 852 000 |
Produit exceptionnel | 7 629 000 |
Charges exceptionnelles | 116 000 |
Résultat exceptionnel | 7 512 000 |
Résultat net | 660 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02148 Télécommunications
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Administrateur : KOVACS Sylvie Laurence en fonction le 14 Juin 2007. Président du conseil d'administration et directeur général : HOUILLIER François en fonction le 27 Novembre 2007. Administrateur : GIUSTI Giovanni en fonction le 27 Avril 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves. Administrateur : KOVACS Sylvie Laurence en fonction le 14 Juin 2007. Directeur général : HOUILLIER François modification le 15 Juin 2009. Président du conseil d'administration : VERSCHAEREN Jan en fonction le 15 Juin 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves Administrateur : KOVACS Sylvie Laurence en fonction le 14 Juin 2007 Directeur général : HOUILLIER François modification le 15 Juin 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : NOTERMANS Servatius, Jozef, Johannes en fonction le 02 Octobre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves Directeur général : HOUILLIER François modification le 15 Juin 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : NOTERMANS Servatius, Jozef, Johannes modification le 18 Mai 2010 Administrateur : SCOFFIER Eric, Henri, René en fonction le 19 Mai 2010
Directeur général : HOUILLIER François modification le 15 Juin 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : NOTERMANS Servatius, Jozef, Johannes modification le 18 Mai 2010 Administrateur : SCOFFIER Eric, Henri, René en fonction le 19 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 03 Novembre 2010
Président du conseil d'administration : NOTERMANS Servatius Directeur général : HOUILLIER François Administrateur : NOTERMANS Servatius Administrateur : SCOFFIER Eric Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
modification du Président directeur général Notermans, Servatius, modification de l'Administrateur Houillier, François
Administrateur partant : Houillier, François, nomination de l'Administrateur : OCE-FRANCE SA représentée par Nohlmans, Marcel Bernard Hubert Marie
Administrateur partant : Scoffier, Eric, nomination de l'Administrateur : Vestjens, Franciscus Peter Clément
Administrateur partant : OCE-FRANCE SA, nomination de l'Administrateur : CANON FRANCE représenté par MARCHANDISE Thierry Roger Adresse : 19 boulevard de Sébastopol 75001 Paris
Président directeur général partant : Notermans, Servatius, nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Chapuis, Patrick, Administrateur partant : Notermans, Servatius, Administrateur partant : Vestjens, Franciscus Peter Clément, nomination de l'Administrateur : Colin, Olivier André Robert
nomination du Président : Gusman, Christophe Luc, Président du conseil d'administration et directeur général partant : Chapuis, Patrick, Administrateur partant : CANON FRANCE, Administrateur partant : Colin, Olivier André Robert
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CAONON BUSINESS SERVICE 14 rue EMILE BOREL PARIS 75017 PARIS
modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST ET YOUNG ET AUTRES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; modification du Commissaire aux comptes suppléant AUDITEX SAS