MME Sophie-Marie LEGUY
Administrateur de SA QUEVEN CARAVANES
MME Sophie-Marie LEGUY a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Administrateur de la société SA QUEVEN CARAVANES
MME Sophie-Marie LEGUY peut être contacté au siège de la société SA QUEVEN CARAVANES par courrier à l'adresse SA QUEVEN CARAVANES LIEU DIT BEG RUNIO 56530 QUEVEN FRANCE, par téléphone au 02 97 05 12 44 ou par fax au 02 97 05 30 15
La société SA QUEVEN CARAVANES est principalement dirigée par MME Sophie-Marie LEGUY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce d'autres véhicules automobiles ,vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4519Z (Commerce d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- Commerce d'autres véhicules automobiles
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- camions, remorques et semi-remorques
- véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de camions sans chauffeur (cf77.12Z)
La société SA QUEVEN CARAVANES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40080827500020.
- M Paul LEGUY, Président (1949) depuis le 09 mars 2004
- M Paul-Vincent LEGUY, Directeur général (1974) depuis le 04 mai 2012
- M Sylvain TANGUY, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 27 mai 2015
- M Thibaud LEGUY, Directeur général (1985) depuis le 04 mai 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SA QUEVEN CARAVANES est de 53 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Sophie-Marie LEGUY, Administrateur (1971) du 09 mars 2004 au 27 juillet 2004
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE TECHNIQUE ET COMPTABLE DE L`OUEST - FITECO -, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA QUEVEN CARAVANES | |
Entrepreneurs individuels | SA QUEVEN CARAVANES | |
Identifiant de l'entreprise | 400808275 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | RUE PASCAL 56530 QUEVEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 avril 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 avril 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 14 390 000,00 | |
Résultat net | 204 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale | 4519Z | |
Première activité | 4519Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Synonyme | vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions | |
Principal | vendeur de camions |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 794 000 |
Immobilisation incorporelle | 165 000 |
Immobilisation corporelle | 330 000 |
Immobilisation financière | 299 000 |
Actif circulant net | 5 756 000 |
Stock | 4 804 000 |
Avance | 0 |
Créance | 910 000 |
Placement | 42 000 |
Total Actif | 6 550 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 184 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 366 000 |
Total Passif | 6 550 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 390 000 |
Produit d'exploitation | 14 406 000 |
Charge d'exploitation | 14 126 000 |
Résultat d'exploitation | 280 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 83 000 |
Résultat financier | -72 000 |
Résultat courrant | 209 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 204 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40080827500020 | SA QUEVEN CARAVANES ZONE DU MOURILLON RUE BLAISE PASCAL 56530 QUEVEN FRANCE |
40080827500020 | SA QUEVEN CARAVANES ZONE DU MOURILLON RUE BLAISE PASCAL 56530 QUEVEN FRANCE |
40080827500038 | SA QUEVEN CARAVANES 34 ROUTE DE KEROURVOIS 29500 ERGUE GABERIC FRANCE |
40080827500046 | SA QUEVEN CARAVANES ZONE D AMENAGEMENT DIFFERE DE COADIC 29470 LOPERHET FRANCE |
40080827500012 | SA QUEVEN CARAVANES LIEU DIT BEG RUNIO 56530 QUEVEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00650 Métallurgie cadres
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01090 Services de l'automobile