MME Joelle MOTILLA
Directeur général délégué de MOUGNE
MME Joelle MOTILLA a 61 ans ( naissance en 1961), elle est Directeur général délégué de la société MOUGNE
MME Joelle MOTILLA peut être contacté au siège de la société MOUGNE par courrier à l'adresse MOUGNE ECOMARCHE QUARTIER DE MOUGNE 84390 SAULT FRANCE, par téléphone au 0490640163 ou par fax au 04Â 90Â 64Â 15Â 21
La société MOUGNE est principalement dirigée par MME Joelle MOTILLA qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société MOUGNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40098710300019.
- M Christophe DE FREITAS, Administrateur (1969) depuis le 30 novembre 2004
- M Vincent MOTILLA, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 30 novembre 2004
- M Vincent MOTILLA, Administrateur (1959) depuis le 10 octobre 2009
- MME Camille MOTILLA, Administrateur (1989) depuis le 10 octobre 2009
- MME Joelle MOTILLA, Directeur général délégué (1961) depuis le 30 novembre 2004
- MME Joelle MOTILLA, Administrateur (1961) depuis le 10 octobre 2009
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société MOUGNE est de 56 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Dolores DE FREITAS, Administrateur (1935) du 30 novembre 2004 au 10 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MOUGNE | |
Entrepreneurs individuels | MOUGNE | |
Identifiant de l'entreprise | 400987103 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | QUA DE MOUGNE 84390 SAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 mai 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 mai 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 8 636 000,00 | |
Résultat net | 126 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 624 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 280 000 |
Immobilisation financière | 344 000 |
Actif circulant net | 1 053 000 |
Stock | 372 000 |
Avance | 0 |
Créance | 53 000 |
Placement | 628 000 |
Total Actif | 1 677 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 820 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 856 000 |
Total Passif | 1 677 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 636 000 |
Produit d'exploitation | 8 664 000 |
Charge d'exploitation | 8 507 000 |
Résultat d'exploitation | 157 000 |
Produit financier net | 37 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | 29 000 |
Résultat courrant | 185 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 20 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | 126 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40098710300019 | MOUGNE ECOMARCHE QUARTIER DE MOUGNE 84390 SAULT FRANCE |
40098710300019 | MOUGNE INTERMARCHE LE BAOU DE MOUGNE 84390 SAULT FRANCE |
40098710300019 | MOUGNE ECOMARCHE QUAI DE MOUGNE 84390 SAULT |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président du conseil d'administration et Directeur général : MOTILLA Vincent Directeur général délégué et administrateur : MOTILLA Joëlle né(e) DE FREITAS Administrateur : MOTILLA Vincent Administrateur : DE FREITAS Christophe Administrateur : MOTILLA Camille Commissaire aux comptes titulaire : J.CAUSSE ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP MARTIN (SCP)
Directeur général, Président du conseil d'administration : MOTILLA Vincent ; Directeur général délégué, Administrateur : MOTILLA Joëlle né(e) DE FREITAS ; Administrateur : MOTILLA Vincent ; Administrateur : DE FREITAS Christophe ; Administrateur : MOTILLA Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP MARTIN (SCP)
Président : FERRIER Pascal, Victor, Alfred ; Commissaire aux comptes titulaire : SCP MARTIN