M Philippe RIAUD
Gérant de DIMENSION K
M Philippe RIAUD a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société DIMENSION K
M Philippe RIAUD peut être contacté au siège de la société DIMENSION K par courrier à l'adresse DIMENSION K PULSAT 31 RUE DAVID D ANGERS 49130 LES PONTS DE CE FRANCE, par téléphone au 0241442754 ou par fax au 02Â 41Â 79Â 25Â 36
La société DIMENSION K est principalement dirigée par M Philippe RIAUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Réparation de produits électroniques grand public ,réparateur de produits électroniques, réparateur de télévision
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4754Z (Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'appareils audio et vidéo (cf47.43Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9521Z (Réparation de produits électroniques grand public), les activités sont :
- la réparation et l'entretien des produits électroniques grand public :
- télévisions, récepteurs radio
- magnétoscopes
- lecteurs de CD et DVD
- caméscopes destinés à un usage domestique
La société DIMENSION K est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40118558200012.
- M Ozkan KAYA, Gérant (1973) depuis le 04 mars 2015
Anciens dirigeants :
- M Philippe RIAUD, Gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 06 mars 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIMENSION K | |
Entrepreneurs individuels | DIMENSION K | |
Identifiant de l'entreprise | 401185582 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 31 RUE DAVID D'ANGERS 49130 LES PONTS DE CE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 février 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 71 651,04 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 février 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 248 000,00 | |
Résultat net | 5 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 9521Z : Réparation de produits électroniques grand public | |
Activité principale au registre des métiers | 9521ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén | |
Principal | vendeur d'électroménager | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation de produits électroniques grand public | |
Synonyme | réparateur de produits électroniques, réparateur de télévision | |
Principal | réparateur de produits électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 68 000 |
Immobilisation incorporelle | 61 000 |
Immobilisation corporelle | 7 000 |
Immobilisation financière | 230 |
Actif circulant net | 176 000 |
Stock | 91 000 |
Avance | 0 |
Créance | 60 000 |
Placement | 26 000 |
Total Actif | 245 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 47 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 198 000 |
Total Passif | 245 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 248 000 |
Produit d'exploitation | 1 251 000 |
Charge d'exploitation | 1 244 000 |
Résultat d'exploitation | 7 000 |
Produit financier net | 590 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 5 000 |
Produit exceptionnel | 670 |
Charges exceptionnelles | 210 |
Résultat exceptionnel | 460 |
Résultat net | 5 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40118558200012 | DIMENSION K PULSAT 31 RUE DAVID D ANGERS 49130 LES PONTS DE CE FRANCE |
40118558200020 | DIMENSION K PULSAT 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE 49460 MONTREUIL JUIGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
Gérant : RIAUD Philippe Gérant : KAYA Ozkan
Election de domicile : ETUDE ME ERIC BELLIER 21 Place Lafayette 49000 Angers pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues àl'article L141-12 du Code de Commerce.