M Dominique BARRE
Administrateur de SOFIDEX
M Dominique BARRE a 54 ans ( naissance en 1968), est Administrateur de la société SOFIDEX
M Dominique BARRE peut être contacté au siège de la société SOFIDEX par courrier à l'adresse SOFIDEX 68 MAIL DES CHARMILLES 1 RUE ANDRE MUTTER 10000 TROYES FRANCE
La société SOFIDEX est principalement dirigée par M Dominique BARRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOFIDEX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/06/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40135858500032.
- M Bernard NONCIAUX, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 15 octobre 2016
- M Bruno CARSENTI, Administrateur (1974) depuis le 21 avril 2009
- M Bruno CARSENTI, Directeur général (1974) depuis le 15 octobre 2016
- M Christophe ROYER, Administrateur (1971) depuis le 25 mars 2008
- M Denis GOUAILLE, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 19 janvier 2005
- M Gerald SIMARD, Administrateur (1975) depuis le 10 décembre 2011
- M Vincent ROUX, Administrateur (1980) depuis le 01 décembre 2012
- MME Regine BOURDALLE - LAUGA, Administrateur (1951) depuis le 15 octobre 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société SOFIDEX est de 55 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DERANGERE, Directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 25 mars 2008
- M Dominique BARRE, Administrateur (1968) du 19 janvier 2005 au 15 octobre 2016
- M Michel TISSIER, Président du conseil d`administration (1954) du 19 janvier 2005 au 15 octobre 2016
- MME Regine BOURDALLE LAUGA, Administrateur (1951) du 25 mars 2008 au 10 décembre 2011
- MME Regine BOURDALLE-LAUGA, Administrateur (1951) du 10 décembre 2011 au 15 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFIDEX | |
Entrepreneurs individuels | SOFIDEX | |
Identifiant de l'entreprise | 401358585 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 1 RUE ANDRE MUTTER 10000 TROYES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 juin 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 843 350,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 juin 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | 646 868,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 024 251 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 024 251 |
Actif circulant net | 167 103 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 25 019 |
Placement | 142 084 |
Total Actif | 3 191 353 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 165 626 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 25 728 |
Total Passif | 3 191 354 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 246 |
Résultat d'exploitation | -2 246 |
Produit financier net | 640 227 |
Charge financière | 272 |
Résultat financier | 639 955 |
Résultat courrant | 637 709 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 646 868 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40135858500032 | SOFIDEX 68 MAIL DES CHARMILLES 1 RUE ANDRE MUTTER 10000 TROYES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du Conseil d'Administration : TISSIER MICHEL. Directeur général : GOUAILLE DENIS. Administrateur : BARRE DOMINIQUE CHRISTOPHE. Administrateur : ROYER Christophe. Administrateur : BOURDALLE-LAUGA Régine. Commissaire aux comptes titulaire : BLAISE JOEL. Commissaire aux comptes suppléant : NONCIAUX BERNARD.
Président du Conseil d'Administration : TISSIER MICHEL. Directeur général : GOUAILLE DENIS. Administrateur : BARRE Dominique. Administrateur : ROYER Christophe. Administrateur : BOURDALLE-LAUGA Régine. Administrateur : CARSENTI Bruno. Commissaire aux comptes titulaire : BLAISE Joël. Commissaire aux comptes suppléant : NONCIAUX BERNARD.
Président du Conseil d'Administration : TISSIER MICHEL Directeur général : GOUAILLE Denis Administrateur : BARRE Dominique Administrateur : ROYER Christophe Administrateur : BOURDALLE-LAUGA Régine Administrateur : CARSENTI Bruno Administrateur : SIMARD Gérald, Jean, Lucien Commissaire aux comptes titulaire : BLAISE Joël Commissaire aux comptes suppléant : NONCIAUX BERNARD
Président du Conseil d'Administration : TISSIER MICHEL Directeur général : GOUAILLE Denis Administrateur : BARRE Dominique Administrateur : ROYER Christophe Administrateur : BOURDALLE-LAUGA Régine Administrateur : CARSENTI Bruno Administrateur : SIMARD Gérald, Jean, Lucien Administrateur : ROUX Vincent Commissaire aux comptes titulaire : BLAISE Joël Commissaire aux comptes suppléant : NONCIAUX BERNARD
Président du conseil d'administration : GOUAILLE Denis ; Administrateur : ROYER Christophe ; Administrateur : BOURDALLE - LAUGA Régine ; Directeur général, Administrateur : CARSENTI Bruno ; Administrateur : SIMARD Gérald, Jean, Lucien ; Administrateur : ROUX Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : BLAISE Joël ; Commissaire aux comptes suppléant : NONCIAUX BERNARD
Président du conseil d'administration : GOUAILLE Denis ; Administrateur : ROYER Christophe ; Administrateur : BOURDALLE - LAUGA Régine ; Directeur général, Administrateur : CARSENTI Bruno ; Administrateur : SIMARD Gérald, Jean, Lucien ; Administrateur : ROUX Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : NONCIAUX BERNARD ; Commissaire aux comptes suppléant : GOULLET Stéphane
Président du conseil d'administration : GOUAILLE Denis ; Directeur général, Administrateur : CARSENTI Bruno ; Administrateur : ROYER Christophe ; Administrateur : BOURDALLE - LAUGA Régine ; Administrateur : SIMARD Gérald, Jean, Lucien ; Administrateur : ROUX Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : NOREA (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GOULLET Stéphane
Directeur général, Administrateur : CARSENTI Bruno ; Président du conseil d'administration : GOUAILLE Denis ; Administrateur : ROYER Christophe ; Administrateur : BOURDALLE - LAUGA Régine ; Administrateur : SIMARD Gérald Jean Lucien ; Administrateur : ROUX Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : NOREA ; Commissaire aux comptes suppléant : DPA AUDIT
Président du conseil d'administration : GOUAILLE Denisà; Directeur général, Administrateur : CARSENTI Brunoà; Administrateur : ROYER Christopheà; Administrateur : BOURDALLE - LAUGA Régineà; Administrateur : SIMARD Gérald Jean Lucienà; Administrateur : ROUX Vincentà; Commissaire aux comptes titulaire : DPA AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : SOFRAC TROYES SAS
Art. L.236-14 du code de commerce