M Roland JOST
Administrateur de EDE
M Roland JOST a 77 ans ( naissance en 1945), est Administrateur de la société EDE
M Roland JOST peut être contacté au siège de la société EDE par courrier à l'adresse EDE 9 RUE DU TROUSSET 45800 ST JEAN DE BRAYE FRANCE, par téléphone au 0238860442
La société EDE est principalement dirigée par M Roland JOST qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ,garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4520A (Entretien et réparation de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
- Les activités relevant de cette sous-classe NAF s'appliquent aux véhicules dont la vente est décrite dans la sous-classe NAF 45.11Z.
Mais sont exclues les activités :
- les services de remorquage et d'assistance routière (cf52.21Z)
La société EDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/08/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40170172700034.
- M Eric RUELLAN, Président (1971) depuis le 10 décembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Eric RUELLAN, Président du conseil d`administration (1971) du 19 juin 2007 au 23 octobre 2010
- M Eric RUELLAN, Directeur général (1971) du 23 décembre 2008 au 23 octobre 2010
- M Eric RUELLAN, Président du conseil d`administration (1971) du 23 octobre 2010 au 10 décembre 2011
- M Jean-Claude DUPUY, Administrateur (1946) du 16 mars 2004 au 26 juin 2007
- M Jean-Michel CHEVALLIER, Administrateur (1946) du 16 mars 2004 au 05 octobre 2004
- M Joel MIGNAN, Administrateur (1952) du 19 juin 2007 au 23 octobre 2010
- M Joel MIGNAN, Administrateur (1952) du 23 octobre 2010 au 10 décembre 2011
- M Michel CAYET, Directeur général délégué (1946) du 16 mars 2004 au 23 décembre 2008
- M Michel CAYET, Administrateur (1946) du 05 octobre 2004 au 23 octobre 2010
- M Roland JOST, Administrateur (1945) du 05 octobre 2004 au 02 novembre 2005
- MME Agnes CAYET, Administrateur (1979) du 02 novembre 2005 au 19 juin 2007
- MME Josiane CAYET, Administrateur (1947) du 16 mars 2004 au 19 juin 2007
- MME Marie-Therese DEBARD, Administrateur (1964) du 19 juin 2007 au 10 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EDE | |
Entrepreneurs individuels | EDE | |
Identifiant de l'entreprise | 401701727 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 154 AV DENIS PAPIN 45800 SAINT JEAN DE BRAYE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 octobre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juillet 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 472 000,00 | |
Résultat net | 26 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures | |
Principal | garagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 233 000 |
Immobilisation incorporelle | 183 000 |
Immobilisation corporelle | 40 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 388 000 |
Stock | 31 000 |
Avance | 0 |
Créance | 298 000 |
Placement | 59 000 |
Total Actif | 621 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 367 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 254 000 |
Total Passif | 621 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 472 000 |
Produit d'exploitation | 1 480 000 |
Charge d'exploitation | 1 428 000 |
Résultat d'exploitation | 52 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | 54 000 |
Produit exceptionnel | 600 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -13 000 |
Résultat net | 26 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40170172700034 | EDE 154 AVENUE DENIS PAPIN 45800 ST JEAN DE BRAYE FRANCE |
40170172700026 | EDE 9 RUE DU TROUSSET 45800 ST JEAN DE BRAYE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01090 Services de l'automobile
Président du conseil d'administration et Directeur général : RUELLAN Eric Georges Christian. Administrateur : CAYET Michel André. Administrateur : MIGNAN Joël Gilbert. Administrateur : DEBARD Marie-Thérèse Huguette né(e) BONNOT. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : POTIER Janick.
Président : RUELLAN Eric Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : POTIER Janick
modification du Président Ruellan, Eric ; nomination du Président : EFH GROUP
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT CONSEIL EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Potier, Janick