M Isidore SEGALES
Co-gérant de SARL SERIC
M Isidore SEGALES a 79 ans ( naissance en 1945), est Co-gérant de la société SARL SERIC
M Isidore SEGALES peut être contacté au siège de la société SARL SERIC par courrier à l'adresse SARL SERIC PARC SUD ROUSSILLON 10 RUE DE LA COTE RADIEUSE 66280 SALEILLES FRANCE, par téléphone au 0468229329 ou par fax au 04Â 68Â 22Â 93Â 29
La société SARL SERIC est principalement dirigée par M Isidore SEGALES qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Forages et sondages ,foreur, sondeur, foreur-sondeur, sondeur-foreur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4313Z (Forages et sondages), les activités sont :
- Forages et sondages
- les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires
Mais sont exclues les activités :
- le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz (cf.06.10Z et 06.20Z)
- les services de soutien aux sondages et forages d'essai liés aux activités minières (cf09.90Z)
- le forage de puits d'eau (cf42.21Z)
- le fonçage de puits (cf43.99D)
- la prospection de pétrole et de gaz, les études géophysiques, géologiques et sismiques (cf71.12B)
La société SARL SERIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40173044500020.
- M Eric SEGALES, Gérant (1965) depuis le 19 janvier 2005
- M Nicolas SEGALES, Gérant (1990) depuis le 29 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL SERIC est de 47 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Isidore SEGALES, Co-gérant (1945) du 19 janvier 2005 au 05 mai 2009
- M Nicolas SEGALES, Gérant (1990) du 29 octobre 2011 au 27 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 01 août 2017 : SEGALES Nicolas Isidore Emile nom d'usage : SEGALES n'est plus gérant)
- 04 octobre 2018 : SEGALES Eric nom d'usage : SEGALES n'est plus gérant. SEGALES Eric nom d'usage : SEGALES devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL SERIC | |
Entrepreneurs individuels | SARL SERIC | |
Identifiant de l'entreprise | 401730445 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 10 RUE COTE RADIEUSE 66280 SALEILLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 juillet 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 355 218,00 | |
Résultat net | -32 925,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4313Z : Forages et sondages | |
Activité principale de l'entreprise | 4313Z : Forages et sondages | |
Activité principale au registre des métiers | 4313ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Forages et sondages | |
Synonyme | foreur, sondeur, foreur-sondeur, sondeur-foreur | |
Principal | foreur-sondeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 52 473 |
Immobilisation incorporelle | 61 |
Immobilisation corporelle | 50 844 |
Immobilisation financière | 1 568 |
Actif circulant net | 55 985 |
Stock | 23 695 |
Avance | 0 |
Créance | 31 623 |
Placement | 667 |
Total Actif | 108 458 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -32 846 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 141 304 |
Total Passif | 108 458 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 355 218 |
Produit d'exploitation | 346 467 |
Charge d'exploitation | 378 537 |
Résultat d'exploitation | -32 070 |
Produit financier net | 6 |
Charge financière | 2 461 |
Résultat financier | -2 455 |
Résultat courrant | -34 525 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -32 925 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40173044500020 | SARL SERIC PARC SUD ROUSSILLON 10 RUE DE LA COTE RADIEUSE 66280 SALEILLES FRANCE |
40173044500020 | SARL SERIC PARC SUD ROUSSILLON 10 RUE DE LA COTE RADIEUSE 66280 SALEILLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : SEGALES Eric
Co-gérant : SEGALES Nicolas Isidore Emile Co-gérant : SEGALES Eric
SEGALES Nicolas Isidore Emile nom d'usage : SEGALES n'est plus gérant
SEGALES Eric nom d'usage : SEGALES n'est plus gérant. SEGALES Eric nom d'usage : SEGALES devient liquidateur