M Olivier BEJAT
Gérant de SCM DU 24 RUE DE PRONY
M Olivier BEJAT a 68 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société SCM DU 24 RUE DE PRONY
M Olivier BEJAT peut être contacté au siège de la société SCM DU 24 RUE DE PRONY par courrier à l'adresse SCM DU 24 RUE DE PRONY 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 29Â 79Â 80 ou par fax au 01Â 44Â 29Â 30Â 30
La société SCM DU 24 RUE DE PRONY est principalement dirigée par M Olivier BEJAT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM DU 24 RUE DE PRONY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/09/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40211893900014.
- M Dominique BASDEVANT, Liquidateur (1943) depuis le 29 mai 2010
Anciens dirigeants :
- M Bernard CHEYSSON, Gérant (1965) du 16 décembre 2003 au 28 février 2006
- M Emmanuel BONITEAU, Gérant (1961) du 28 février 2006 au 12 juin 2007
- M Frederic SICARD, Gérant (1960) du 28 février 2006 au 12 juin 2007
- M Gregoire LAFARGE, Co-gérant (1959) du 17 juin 2008 au 05 août 2008
- M Nicolas SCHAKOWSKOY, Gérant (1964) du 28 février 2006 au 12 juin 2007
- M Olivier BEJAT, Gérant (1954) du 16 décembre 2003 au 28 février 2006
- M Philippe RIGANULT, Co-gérant (1968) du 28 février 2006 au 30 mai 2006
- M Philippe RIGNAULT, Gérant (1968) du 30 mai 2006 au 12 juin 2007
- M Yves RAVET, Gérant (1962) du 17 juin 2008 au 29 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM DU 24 RUE DE PRONY | |
Entrepreneurs individuels | SCM DU 24 RUE DE PRONY | |
Identifiant de l'entreprise | 402118939 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 24 juillet 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 24 juillet 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40211893900014 | SCM DU 24 RUE DE PRONY 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
nomination du Gérant : Ravet, Yves Marie, Gérant non associé partant : Sicard, Frederic, Gérant non associé partant : Boniteau, Emmanuel, nomination du Gérant non associé : Lafarge, Grégoire
Gérant partant : Ravet, Yves Marie, Gérant non associé partant : Rignault, Philippe, Gérant non associé partant : Schakowskoy, Nicolas, Gérant non associé partant : Lafarge, Grégoire, nomination du Liquidateur : Basdevant, Dominique