M Jean-Francois MILLIAN
Gérant de IAMGOLD FRANCE
M Jean-Francois MILLIAN a 66 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société IAMGOLD FRANCE
M Jean-Francois MILLIAN peut être contacté au siège de la société IAMGOLD FRANCE par courrier à l'adresse IAMGOLD FRANCE MONTAGNE TORTUE KAW 97353 REGINA FRANCE
La société IAMGOLD FRANCE est principalement dirigée par M Jean-Francois MILLIAN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société IAMGOLD FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40220715300048.
- M Benjamin LITTLE, Président (1972) depuis le 07 juillet 2017
Anciens dirigeants :
- M Denis MIVILLE DESCHENES, Président (1959) du 03 février 2009 au 09 novembre 2016
- M Denis MIVILLE-DESCHENES, Président (1959) du 09 novembre 2016 au 07 juillet 2017
- M Jean-Francois MILLIAN, Gérant (1958) du 27 avril 2004 au 24 janvier 2006
- M Patrick GODIN, Président (1968) du 24 janvier 2006 au 03 février 2009
Dirigeants personne morale:
MONTAGNE TORTUE
97353 REGINA
Téléphone : Société
IAMGOLD FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IAMGOLD FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | IAMGOLD FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 402207153 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 1150 A RTE DE MONTJOLY 97354 REMIRE MONTJOLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 06 septembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 27 504,00 | |
Résultat net | -62 174 784,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 15 889 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 15 889 |
Total Actif | 15 889 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -62 940 300 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 62 956 188 |
Total Passif | 15 889 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 27 504 |
Produit d'exploitation | 31 036 |
Charge d'exploitation | 281 724 |
Résultat d'exploitation | -250 688 |
Produit financier net | 655 |
Charge financière | 61 944 440 |
Résultat financier | -61 943 784 |
Résultat courrant | -62 194 472 |
Produit exceptionnel | 20 066 |
Charges exceptionnelles | 376 |
Résultat exceptionnel | 19 690 |
Résultat net | -62 174 784 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40220715300048 | IAMGOLD FRANCE 1150 A ROUTE DE MONTJOLY 97354 REMIRE MONTJOLY FRANCE |
40220715300030 | IAMGOLD FRANCE MONTAGNE TORTUE KAW 97353 REGINA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 94 29 76 64
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
membre du comité de direction partant : LE BEL (André) ; nouveaux membres : BARJOT (Claude), PHILIPS (Larry, Elias).
président et membre du comité de direction partant : GODIN (Patrick) ; nouveau président : MIVILLE-DESCHENES (Denis) (ancien membre du comité de direction).
membres du comité de direction : BARJOT (Claude), PHILLIPS (Larry, Elias) ; président et membre du comité de direction : MIVILLE-DESCHENES (Denis) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
membres du comité de direction : GERMANI (Hervé, Louis), DECOMBES, épouse RAYMOND (Monique, Berthe) ; président et membre du comité de direction : MIVILLE-DESCHENES (Denis) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
membres du comité de direction : GERMANI (Hervé, Louis), RAYMOND (Monique, Berthe) née DECOMBES ; président : LITTLE (Benjamin, Richard) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
membres du comité de direction : GERMANI (Hervé, Louis), RAYMOND (Monique, Berthe) née DECOMBES ; président : LITTLE (Benjamin, Richard) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
modification du Membre du comité de direction Germani, Hervé Louis ; nomination du Membre du comité de direction : Marks, Phillip
modification du Président Little, Benjamin Richard ; nomination du Président : Descombes, nom d'usage : Raymond, Monique Berthe ; Membre du comité de direction partant : Marks, Phillip ; nomination du Membre du comité de direction : Bursanescu, Silviu ; nomination du Membre du comité de direction : Bugnon, Marie-France