M Alain VIGNOT
Gérant de DOMAINE ALAIN VIGNOT
M Alain VIGNOT a 68 ans ( naissance en 1956), est Gérant de la société DOMAINE ALAIN VIGNOT
M Alain VIGNOT peut être contacté au siège de la société DOMAINE ALAIN VIGNOT par courrier à l'adresse DOMAINE ALAIN VIGNOT 16 RUE DES PRES 89300 PAROY SUR THOLON FRANCE, par téléphone au 0386910937 ou par fax au 03Â 86Â 91Â 09Â 37
La société DOMAINE ALAIN VIGNOT est principalement dirigée par M Alain VIGNOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société DOMAINE ALAIN VIGNOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/09/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40228309700010.
- M Alain VIGNOT, Gérant (1956) depuis le 06 août 2011
Anciens dirigeants :
- M Alain VIGNOT, Gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 23 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- VIGNOT ALAIN, Gérant du 23 octobre 2010 au 06 août 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DOMAINE ALAIN VIGNOT | |
Entrepreneurs individuels | DOMAINE ALAIN VIGNOT | |
Identifiant de l'entreprise | 402283097 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 16 RUE DES PRES 89300 PAROY SUR THOLON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport d'exploitation(s) individuelle(s) (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 septembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 septembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40228309700010 | DOMAINE ALAIN VIGNOT 16 RUE DES PRES 89300 PAROY SUR THOLON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
Gérant associé indéfiniment responsable : VIGNOT Alain Jacques Associé indéfiniment responsable : LECESTRE Annie Jeanne Christiane Associé indéfiniment responsable : VIGNOT Julien Mathieu
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIGNOT Julien Mathieu