MME Evelyne KATZ
Président du conseil de surveillance de READY BUSINESS SYSTEM
MME Evelyne KATZ a 69 ans ( naissance en 1953), elle est Président du conseil de surveillance de la société READY BUSINESS SYSTEM
MME Evelyne KATZ peut être contacté au siège de la société READY BUSINESS SYSTEM par courrier à l'adresse READY BUSINESS SYSTEM 25 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 40Â 95Â 73
La société READY BUSINESS SYSTEM est principalement dirigée par MME Evelyne KATZ qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société READY BUSINESS SYSTEM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40277764300071.
- M Jean SEGONDS, Président du directoire (1946) depuis le 18 juillet 2015
- M Luc MOREL, Directeur général (1958) depuis le 02 juin 2009
- M Richard RAMOS, Directeur général (1965) depuis le 21 mars 2015
- MME Agnes KLEFFERT, Président du directoire (1968) depuis le 25 mars 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société READY BUSINESS SYSTEM est de 63 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel ROMANI, Directeur général (1962) du 11 mai 2004 au 04 décembre 2007
- M Michel GESSA, Administrateur (1952) du 11 mai 2004 au 04 décembre 2007
- M Philippe KOPFF, Directeur général (1965) du 11 mai 2004 au 02 juin 2009
- MME Andrea GROSSHANS, Administrateur (1945) du 11 mai 2004 au 04 décembre 2007
- MME Evelyne KATZ, Président du conseil de surveillance (1953) du 04 décembre 2007 au 18 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 mai 2009 : membre et vice-président du conseil de surveillance partant : GROUT DE BEAUFORT (Marc) ; membre du directoire et directeur général partant : KOPFF (Philippe), nouveau : MOREL (Luc).)
25 BD DE SEBASTOPOL
75001 PARIS 1
Téléphone : 01Â 53Â 40Â 95Â 73 Société
READY BUSINESS SYSTEM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | READY BUSINESS SYSTEM | |
Sigle de l'entreprise | RBS | |
Entrepreneurs individuels | READY BUSINESS SYSTEM | |
Identifiant de l'entreprise | 402777643 | |
Numéro interne du siège | 00071 | |
Adresse | 11 RUE ICARE 67960 67836 ENTZHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40277764300071 | READY BUSINESS SYSTEM AEROPARC 1 ENTZHEIM 11 RUE ICARE 67836 TANNERIES CEDEX FRANCE |
40277764300048 | READY BUSINESS SYSTEM 25 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS FRANCE |
40277764300139 | READY BUSINESS SYSTEM 3 ALLEE DE LONGCHAMPS 54500 VANDOEUVRE LES NANCY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
changement de commissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire partant : REYMUND (Roland) ; nouveau : CABINET D'AUDIT.
PCA et directeur général partant : ROMANI (Daniel) (nommé président du directoire), directeur général délégué partant : KOPFF (Philippe) (nommé directeur général), administrateurs partants : GROSSHANS (Andrea) et GESSA (Michel), membres du directoire : BLANQUET (Dominique), BURGSTAHLER (Jean, Marc) HEISSER (Denis), président du conseil de surveillance : KATZ (Evelyne), vice-président du conseil de surveillance : GROUT DE BEAUFORT MARC, membres du conseil de surveillance : S.A. O.T.C. ASSET MANAGEMENT représenté par GOMART (Michel), S.A. CM-CIC CAPITAL PRIVE représenté par AZAN (Alexandre), S.A. SIGMA GESTION représentée par SIMONNEAU (Emmanuel).
membre du directoire partant : HEISSER (Denis).
membre et vice-président du conseil de surveillance partant : GROUT DE BEAUFORT (Marc) ; membre du directoire et directeur général partant : KOPFF (Philippe), nouveau : MOREL (Luc).
membre du directoire partant : BLANQUET (Dominique).
président du directoire : ROMANI (Daniel), directeur général et membre du directoire : MOREL (Luc), président du conseil de surveillance : KATZ (Evelyne), née JULIE, membre du conseil du surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (S.A.) représentée par GOMART (Michel), membre du conseil de surveillance : CM-CIC CAPITAL PRIVE (S.A.D.) représenté par AZAN (Alexandre), membre du conseil de surveillance : SIGMA GESTION (S.A.) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel), commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R, commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
président du directoire : ROMANI (Daniel) ; président du conseil de surveillance : JULIE, épouse KATZ (Evelyne) ; membre du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT S.A., représenté par GOMART (Michel) ; membre du conseil de surveillance : CM-CIC CAPITAL PRIVE S.A.D., représenté par AZAN (Alexandre) ; membre du conseil de surveillance : SIGMA GESTION S.A., représenté par SIMONNEAU (Emmanuel) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
au fonds: VANDOEUVRE LES NANCY 54500 - 3 Allée de Longchamp
DIVALTO SA, Aéroparc, 15, rue Icare, 67960 Entzheim
DIVALTO SA, Aéroparc, 15, rue Icare, 67960 Entzheim
Pour la validité et pour la correspondance au siège social des sociétés respectives
vice-président du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; président du directoire : ROMANI (Daniel) ; membre du directoire : KLEFFERT (Agnès) ; président du conseil de surveillance : RIES (Alain) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SAh) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SAh) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel), RIES (Alain), DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
président du directoire : ROMANI (Daniel) ; directeur général, membre du directoire : RAMOS (Richard) ; membres du directoire : BRINGUIER (Philippe), KLEFFERT (Agnès) ; président du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance : RIES (Alain) ; vice-président du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SAh) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SAh) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
président du directoire : RAMOS (Richard) ; membres du directoire : BRINGUIER (Philippe), KLEFFERT (Agnès) ; président du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance : RIES (Alain) ; vice-président du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SAh) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SAh) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
Jugement d'ouverture d'une sauvegarde de justice, SJ 574/2013 ; administrateur judiciaire avec mission d'assistance : SELARL WEIL ET GUYOMARD, en la personne de Maître WEIL (C.M), 28, rue de Lattre de Tassigny, 67300 Schiltigheim ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : Maître MAUHIN (Jean-Denis), 4a, rue du Périgord, 67380 Lingolsheim
président du directoire, membre du directoire : SEGONDS (Jean) ; vice-président et membre du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SA) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SA) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
présidente du directoire : KLEFFERT (Agnès) ; membre du directoire : BRINGUIER (Philippe) ; président du conseil de surveillance : RIES (Alain) ; vice-président du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SA) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SA) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel), RIES (Alain), DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
présidente du directoire : KLEFFERT (Agnès) ; membre du directoire : BRINGUIER (Philippe) ; président du conseil de surveillance : RIES (Alain) ; vice-président du conseil de surveillance : DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; membres du conseil de surveillance : OTC ASSET MANAGEMENT (SA) représenté par GOMART (Michel), SIGMA GESTION (SA) représenté par SIMONNEAU (Emmanuel), RIES (Alain), DE ROQUEMAUREL (Patrick) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT 2R ; commissaire aux comptes suppléant : AZ AUDIT
Jugement de conversion de la sauvegarde de justice en redressement judiciaire ; RJ 574/2013 ; administrateur judiciaire avec mission d'assistance : SELARL WEIL ET GUYOMARD, en la personne de Maître WEIL (C.M), 28, rue de Lattre de Tassigny, Schiltigheim, 67300 Schiltigheim ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : Maître MAUHIN (Jean-Denis), 4a, rue du Périgord, Lingolsheim, 67380 Lingolsheim
Jugement prononçant la liquidation judiciaire ; LJ 574/2013 ; liquidateur : Maître MAUHIN (Jean-Denis), 4a, rue du Périgord, 67380 Lingolsheim
Jugement plan de cession ; RJ 574/2013 ; commissaire à l'exécution du plan : SELARL WEIL et GUYOMARD, en la personne de Maître C.M WEIL, 28, rue de Lattre de Tassigny, 67300 Schiltigheim
pour le cédant : en l'étude de la SELARL CM. WEIL & N. GUYOMARD, 28, rue de Lattre de Tassigny à 67300 Schiltigheim, pour le cessionnaire : en l'étude de la SELAS MARCCUS PARTNERS, 27, rue Jean Wenger Valentin à 67000 Strasbourg prise en la personne
Maître MAUHIN (Jean-Denis), 4, rue du Périgord à 67380 Lingolsheim
Jugement d'ouverture complément de jugement fixant la date de cessation des paiements au 17 février 2014 ; LJ 574/2013 ; date de cessation des paiements : 17 février 2014 ; administrateur judiciaire (éventuellement) : SELARL WEIL ET GUYOMARD, en la personne de Maître WEIL (C.M), 28, rue de Lattre de Tassigny, Schiltigheim, 67836 Schiltigheim ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur ; liquidateur : Maître MAUHIN (Jean-Denis), 4a, rue du Périgord, 67380 Lingolsheim
Avis de dépôt de l'état des créances ; LJ 574/2013 ; dépôt de l'état des créances au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ; où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la date de la présente publication
Avis de dépôt de la liste des créances nées après jugement d?ouverture de liquidation judiciaire au Tribunal judiciaire de Strasbourg auprès duquel les réclamations seront recevables dans un délai d?un mois à compter de la date de la présente publication. N° RG : 574/2013