M Sylvie PODEUR-MEDA
Co-gérant de BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC
M Sylvie PODEUR-MEDA a 70 ans ( naissance en 1952), est Co-gérant de la société BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC
M Sylvie PODEUR-MEDA peut être contacté au siège de la société BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC par courrier à l'adresse BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS ST FRE LE PONTEL NUM VOIE 19 A 21 19 ROUTE DE SAINT GERMAIN 78640 VILLIERS ST FREDERIC FRANCE, par téléphone au 0960062101
La société BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC est principalement dirigée par M Sylvie PODEUR-MEDA qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ,fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1071C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie), les activités sont :
- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
La société BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40278990300018.
- M Olivier BOURIQUET, Gérant (1972) depuis le 26 juillet 2012
- MME Alexandra ROGER, Gérant (1977) depuis le 26 juillet 2012
- MME Sandrine BOURIQUET, Gérant (1974) depuis le 26 juillet 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC est de 48 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Robert ROGER, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2012
- M Sylvie PODEUR-MEDA, Co-gérant (1952) du 22 janvier 2008 au 30 décembre 2008
- MME Sylvie ROGER, Co-gérant (1952) du 30 décembre 2008 au 16 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC | |
Entrepreneurs individuels | BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS SAINT FREDERIC | |
Identifiant de l'entreprise | 402789903 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 19 RTE DE ST GERMAIN 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 septembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 septembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 297 000,00 | |
Résultat net | 21 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Activité principale de l'entreprise | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Activité principale au registre des métiers | 1071CB | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 94 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 57 000 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 215 000 |
Stock | 34 000 |
Avance | 0 |
Créance | 176 000 |
Placement | 6 000 |
Total Actif | 309 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 64 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 000 |
Dette | 244 000 |
Total Passif | 309 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 297 000 |
Produit d'exploitation | 1 314 000 |
Charge d'exploitation | 1 314 000 |
Résultat d'exploitation | -620 |
Produit financier net | 850 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | -530 |
Résultat courrant | -1 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultat exceptionnel | -90 |
Résultat net | 21 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40278990300018 | BOULANGERIE PATISSERIE VILLIERS ST FRE LE PONTEL NUM VOIE 19 A 21 19 ROUTE DE SAINT GERMAIN 78640 VILLIERS ST FREDERIC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Gérant : ROGER Robert en fonction le 07 Avril 2003. Co-gérante : PODEUR MEDA Sylvie en fonction le 20 Décembre 2007.
Co-gérante : PODEUR MEDA Sylvie en fonction le 20 Décembre 2007 Gérant : BOURIQUET Olivier en fonction le 24 Juillet 2012 Gérant : ROGER Alexandra, Céline en fonction le 24 Juillet 2012 Gérant : ROGER Sandrine en fonction le 24 Juillet 2012
Gérant : BOURIQUET Olivier en fonction le 24 Juillet 2012 Gérant : ROGER Alexandra, Céline modification le 31 Juillet 2012 Gérant : ROGER Sandrine modification le 31 Juillet 2012
Gérant : BOURIQUET Olivier en fonction le 24 Juillet 2012 ; Gérant : ROGER Sandrine modification le 31 Juillet 2012
Président : BOURIQUET Olivier
Président : BOURIQUET Olivier ; Directeur général : BOURIQUET Sandrine