M Daniel HERNOT
Administrateur de CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE
M Daniel HERNOT a 79 ans ( naissance en 1943), est Administrateur de la société CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE
M Daniel HERNOT peut être contacté au siège de la société CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE par courrier à l'adresse CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE 2 RUE D ANJOU 44600 ST NAZAIRE FRANCE, par téléphone au 0228012323
La société CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE est principalement dirigée par M Daniel HERNOT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de réseaux pour fluides ,constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4221Z (Construction de réseaux pour fluides), les activités sont :
- Construction de réseaux pour fluides
- Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour le transport de fluides et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes.
- la construction d'ouvrages de génie civil pour :
- conduites couvrant de longues distances et urbaines
- conduites et canalisations d'eau
- systèmes d'irrigation (canaux)
- réservoirs
- la construction de :
- réseaux d'assainissement, y compris leur réparation
- stations d'épuration
- stations de pompage
- l'installation de fosses septiques
Mais sont exclues les activités :
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses (cf43.22A)
La société CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/11/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40280901600072.
- M Christian JAULIN, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 03 septembre 2011
- M Didier RUEE, Directeur général (1962) depuis le 03 septembre 2011
- M Didier RUEE, Administrateur (1962) depuis le 05 septembre 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE est de 62 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian JAULIN, Président du conseil d`administration (1956) du 09 novembre 2004 au 03 septembre 2011
- M Daniel HERNOT, Administrateur (1943) du 09 novembre 2004 au 05 septembre 2014
- M Didier RUEE, Directeur général (1962) du 24 mars 2009 au 03 septembre 2011
- M Guy DE WONCK, Administrateur (1943) du 09 novembre 2004 au 24 août 2016
- M Jean-Bernard DUFAY, Administrateur (1940) du 09 novembre 2004 au 03 septembre 2011
- M Jean-Luc SALLE, Administrateur (1953) du 09 novembre 2004 au 22 novembre 2005
Dirigeants personne morale:
- GEPMI - GESTIONS ETUDES ET PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES, Administrateur depuis le 24 août 2016
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 août 2016
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 août 2016
2 RUE D ANJOU
44600 SAINT NAZAIRE
Téléphone : 0228012323 Société
CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 402809016 | |
Numéro interne du siège | 00072 | |
Adresse | 2 RUE DE LORRAINE 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 avril 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 14 400 000,00 | |
Résultat net | 199 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4221Z : Construction de réseaux pour fluides | |
Activité principale de l'entreprise | 4221Z : Construction de réseaux pour fluides | |
Activité principale | 4221Z | |
Première activité | 4221Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de réseaux pour fluides | |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 956 000 |
Immobilisation incorporelle | 305 000 |
Immobilisation corporelle | 651 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 4 649 000 |
Stock | 159 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 491 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 5 605 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 207 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 398 000 |
Total Passif | 5 605 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 400 000 |
Produit d'exploitation | 14 544 000 |
Charge d'exploitation | 14 338 000 |
Résultat d'exploitation | 206 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 11 000 |
Résultat courrant | 217 000 |
Produit exceptionnel | 43 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 199 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration et directeur : JAULIN Christian Denis Lucien. Administrateur : DUFAY Jean-Bernard Marie. Administrateur : HERNOT Daniel. Administrateur : DE WONCK Guy. Commissaire aux comptes titulaire : DUBOST Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : SAFICI.
Président du conseil d'administration : JAULIN Christian Denis Lucien. Directeur général : RUEE Didier Philippe Gérard Patrick. Administrateur : DUFAY Jean-Bernard Marie. Administrateur : HERNOT Daniel. Administrateur : DE WONCK Guy. Commissaire aux comptes titulaire : DUBOST Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : SAFICI.
Président du conseil d'administration : JAULIN Christian Denis Lucien Directeur général : RUEE Didier Philippe Gérard Patrick Administrateur : HERNOT Daniel Administrateur : DE WONCK Guy Commissaire aux comptes titulaire : DUBOST Philippe Commissaire aux comptes suppléant : SAFICI
modification du Directeur général administrateur Ruee, Didier Philippe Gérard Patrick, modification de l'Administrateur Hernot, Daniel, modification du Commissaire aux comptes titulaire Dubost, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : SAFICI, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
modification de l'Administrateur De Wonck, Guy, nomination de l'Administrateur : GEPMI - GESTIONS ETUDES ET PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES représenté par KLIEBER Bruno Adresse : 10 passage des Taillandiers 75011 Paris
nomination du Président du conseil d'admiministration : Camilla, Sylvain, modification de l'Administrateur Jaulin, Christian Denis Lucien, nomination de l'Administrateur : Guilloteau, Alain
modification du Président Ruee, Didier Philippe Gérard Patrick ; Président du conseil d'admiministration partant : Camilla, Sylvain ; Administrateur partant : Jaulin, Christian Denis Lucien ; Administrateur partant : GEPMI - GESTIONS ETUDES ET PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES ; Administrateur partant : Guilloteau, Alain