M Christian JOLLIN
Gérant non associé de SCI FORET BLANCHE 8-9
M Christian JOLLIN a 83 ans ( naissance en 1939), est Gérant non associé de la société SCI FORET BLANCHE 8-9
M Christian JOLLIN peut être contacté au siège de la société SCI FORET BLANCHE 8-9 par courrier à l'adresse SCI FORET BLANCHE 8 9 36 RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS FRANCE
La société SCI FORET BLANCHE 8-9 est principalement dirigée par M Christian JOLLIN qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI FORET BLANCHE 8-9 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40291515100029.
- M Jean-Louis PICQUETTE, Gérant (1960) depuis le 14 juin 2014
Anciens dirigeants :
- M Christian JOLLIN, Gérant non associé (1939) du 19 janvier 2005 au 14 juin 2014
Dirigeants personne morale:
36 RUE MAUCONSEIL
75001 PARIS 1
Téléphone : Société
SCI FORET BLANCHE 8-9
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI FORET BLANCHE 8-9 | |
Entrepreneurs individuels | SCI FORET BLANCHE 8-9 | |
Identifiant de l'entreprise | 402915151 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 36 RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 29 octobre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40291515100029 | SCI FORET BLANCHE 8 9 36 RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
nomination du Gérant : Picquette, Jean-Louis, Gérant non associé partant : Jollin, Christian