M Michel OLIVIER
Administrateur de FIMA
M Michel OLIVIER a 69 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société FIMA
M Michel OLIVIER peut être contacté au siège de la société FIMA par courrier à l'adresse FIMA 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 53Â 05Â 67
La société FIMA est principalement dirigée par M Michel OLIVIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FIMA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/11/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40297215200050.
- M Alain EICH, Président (1941) depuis le 25 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Christophe ETIENNE, Administrateur (1965) du 19 janvier 2005 au 27 mars 2007
- M Gerard MALOD, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2014
- M Gerard MALOD, Président du conseil d`administration (1943) du 27 mars 2007 au 11 septembre 2012
- M Jean-Claude RUIZ, Administrateur (1957) du 18 juillet 2006 au 27 mars 2007
- M Jean-Pierre VERMOND, Président du conseil d`administration (1957) du 18 juillet 2006 au 27 mars 2007
- M Michel CHAVAUX, Administrateur provisoire (1946) du 28 novembre 2006 au 27 mars 2007
- M Michel LOUCHART, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 18 juillet 2006
- M Michel OLIVIER, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 18 juillet 2006
- MME Anne-Catherine JOUANNEAU, Président du conseil d`administration (1945) du 11 septembre 2012 au 25 juillet 2014
- MME Nathalie EICH, Administrateur (1967) du 27 mars 2007 au 25 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE UNION COMMERCIALE ETABLISSEMENT, Administrateur du 27 mars 2007 au 11 septembre 2012
- SOCIETE UNION COMMERCIALE ETABLISSEMENT, Administrateur du 11 septembre 2012 au 25 juillet 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIMA | |
Entrepreneurs individuels | FIMA | |
Identifiant de l'entreprise | 402972152 | |
Numéro interne du siège | 00050 | |
Adresse | 16 BD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 5 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 88 660,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 24 000,00 | |
Résultat net | 37 663,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 695 433 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 695 433 |
Actif circulant net | 71 693 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 70 873 |
Placement | 820 |
Total Actif | 767 126 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 746 964 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 20 162 |
Total Passif | 767 126 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 000 |
Produit d'exploitation | 24 000 |
Charge d'exploitation | 4 719 |
Résultat d'exploitation | 19 281 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 19 281 |
Produit exceptionnel | 18 382 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 18 382 |
Résultat net | 37 663 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40297215200050 | FIMA 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jouanneau, Anne-Catherine, modification de l'Administrateur Malod, Gérard
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Jouanneau, Anne-Catherine, nomination du Président : Eich, Alain, Administrateur partant : Malod, Gérard, Administrateur partant : Eich, Nathalie, Administrateur partant : SOCIETE UNION COMMERCIALE ETABLISSEMENT
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce