M Olivier VENIEN
Président de MICRO LYNX PHOTOGRAVURE
M Olivier VENIEN a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société MICRO LYNX PHOTOGRAVURE
M Olivier VENIEN peut être contacté au siège de la société MICRO LYNX PHOTOGRAVURE par courrier à l'adresse MICRO LYNX PHOTOGRAVURE ZONE INDUSTRIELLE SUD EST 4 RUE DE LA HATTERIE 35000 RENNES FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 22Â 86Â 40 ou par fax au 02Â 99Â 53Â 80Â 73
La société MICRO LYNX PHOTOGRAVURE est principalement dirigée par M Olivier VENIEN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autre imprimerie (labeur) ,imprimerie de livres, imprimeur de livres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1812Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- Autre imprimerie (labeur)
- l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais sont exclues les activités :
- l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- la publication d'imprimés (cf58.1)
- les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
La société MICRO LYNX PHOTOGRAVURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40300483100034.
- M Frederic POMMIER, Gérant (1971) depuis le 12 février 2013
- M Olivier VENIEN, Gérant (1963) depuis le 12 février 2013
- MME Emmanuelle LINTANFF, Commissaire aux comptes suppléant (1972) depuis le 28 octobre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MICRO LYNX PHOTOGRAVURE est de 53 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier VENIEN, Président (1963) du 13 août 2011 au 12 février 2013
- M Ollivier VENIEN, Président (1963) du 19 janvier 2005 au 13 août 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDIT CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE | |
Entrepreneurs individuels | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE | |
Identifiant de l'entreprise | 403004831 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 4 RUE DE LA HATTERIE 35000 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 902 000,00 | |
Résultat net | 82 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale de l'entreprise | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale au registre des métiers | 1812ZA | |
Activité principale | 1812Z | |
Première activité | 1812Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Autre imprimerie (labeur) | |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres | |
Principal | imprimeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 678 000 |
Immobilisation incorporelle | 381 000 |
Immobilisation corporelle | 280 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 1 395 000 |
Stock | 124 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 206 000 |
Placement | 65 000 |
Total Actif | 2 072 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 629 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 130 000 |
Dette | 1 314 000 |
Total Passif | 2 072 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 902 000 |
Produit d'exploitation | 5 022 000 |
Charge d'exploitation | 4 997 000 |
Résultat d'exploitation | 26 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 28 000 |
Résultat financier | -28 000 |
Résultat courrant | -2 000 |
Produit exceptionnel | 189 000 |
Charges exceptionnelles | 75 000 |
Résultat exceptionnel | 113 000 |
Résultat net | 82 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40300483100034 | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE ZONE INDUSTRIELLE SUD EST 4 RUE DE LA HATTERIE 35000 RENNES FRANCE |
40300483100042 | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE AGENT PAPER 5 RUE DE LA MOTTE FABLET 35000 RENNES FRANCE |
40300483100059 | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE 15 RUE DES VEYETTES 35000 RENNES FRANCE |
40300483100059 | MICRO LYNX PHOTOGRAVURE 15 RUE DES VEYETTES 35000 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Président de la société : VENIEN Olivier Philippe Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : CAFEX Commissaire aux comptes suppléant : GRASLAND Michel
Gérant : VENIEN Olivier modification le 08 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : LINTANFF Emmanuelle en fonction le 20 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTS modification le 08 Février 2013 Gérant : POMMIER Frédéric en fonction le 08 Février 2013
PrÃÆésident : SARL VOGÃâà; Directeur gÃÆénÃÆéral : LOG'INÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTANTSÃâà; Commissaire aux comptes supplÃÆéant : LINTANFF Emmanuelle