M Alfredo BARON DE JUAN
Président de ALMIRALL SAS
M Alfredo BARON DE JUAN a 55 ans ( naissance en 1967), est Président de la société ALMIRALL SAS
M Alfredo BARON DE JUAN peut être contacté au siège de la société ALMIRALL SAS par courrier à l'adresse ALMIRALL SAS PHARMAFARM 34 RUE SAINT MARTIN CHATEAU DU LOIR 72500 MONTVAL SUR LOIR FRANCE, par téléphone au 0144264724 ou par fax au 02Â 43Â 38Â 11Â 80
La société ALMIRALL SAS est principalement dirigée par M Alfredo BARON DE JUAN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de produits pharmaceutiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4646Z (Commerce de gros de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
La société ALMIRALL SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40307083200049.
- M Alfredo BARON DE JUAN, Président (1967) depuis le 08 octobre 2014
- M Christophe VANDEPUTTE, Directeur général (1958) depuis le 11 septembre 2007
- M Marco FOLLET, Directeur général (1965) depuis le 10 mars 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ALMIRALL SAS est de 59 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine AULANIER, Directeur général (1961) du 27 janvier 2004 au 11 septembre 2007
- M Christian BERTHONNEAU, Directeur général (1951) du 27 janvier 2004 au 10 février 2004
- M Luciano CONDE, Président (1957) du 27 janvier 2004 au 17 septembre 2011
- M Luciano CONDE CONDE, Président (1957) du 17 septembre 2011 au 08 octobre 2014
- MME Nicole BENNA, Directeur général (1952) du 10 février 2004 au 10 mars 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALMIRALL SAS | |
Entrepreneurs individuels | ALMIRALL SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 403070832 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 1 BD VICTOR 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 décembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 12 510 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 68 138 000,00 | |
Résultat net | 1 152 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4646Z : Commerce de gros de produits pharmaceutiques | |
Activité principale | 8299Z | |
Première activité | 4646Z | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros | |
Principal | grossiste en produits pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 12 543 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 279 000 |
Immobilisation corporelle | 123 000 |
Immobilisation financière | 141 000 |
Actif circulant net | 40 181 000 |
Stock | 896 000 |
Avance | 0 |
Créance | 39 122 000 |
Placement | 162 000 |
Total Actif | 52 723 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 35 090 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 710 000 |
Dette | 15 924 000 |
Total Passif | 52 723 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 68 138 000 |
Produit d'exploitation | 68 431 000 |
Charge d'exploitation | 64 894 000 |
Résultat d'exploitation | 3 537 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 7 000 |
Résultat courrant | 3 544 000 |
Produit exceptionnel | 282 000 |
Charges exceptionnelles | 420 000 |
Résultat exceptionnel | -137 000 |
Résultat net | 1 152 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40307083200049 | ALMIRALL SAS PHARMAFARM LE BARJAC IMMEUBLE 1 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS FRANCE |
40307083200023 | ALMIRALL SAS PHARMAFARM 34 RUE SAINT MARTIN CHATEAU DU LOIR 72500 MONTVAL SUR LOIR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00635 Négoce en fournitures dentaires
- 01982 Négoce et services médico-techniques
- 01621 Répartition pharmaceutique
- 00804 VRP
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : FRANCE AUDIT (SA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
Directeur général et Pharmacien responsable partant : Barraud, nom d'usage : Benna, Nicole, nomination du Directeur général et Pharmacien responsable : Follet, Marco
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Président partant : Conde Conde, Luciano, nomination du Président : Baron De Juan, Alfredo
Directeur général partant : Vandeputte, Christophe
nomination du Directeur général : Dubois, Frederik
Directeur général partant : Dubois, Frederik ; nomination du Directeur général : Faboumy, Laurence
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
Président partant : Baron De Juan, Alfredo ; nomination du Président : Conesa Panicot, Esteban
Président partant : Conesa Panicot, Esteban ; nomination du Président : Cionini, Paolo