M Emile COIPEAU
Administrateur de MTC
M Emile COIPEAU a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société MTC
M Emile COIPEAU peut être contacté au siège de la société MTC par courrier à l'adresse MTC MTCMAISONS COM 209 AVENUE PASTEUR 49100 ANGERS FRANCE, par téléphone au 0241402020 ou par fax au 02Â 41Â 50Â 47Â 09
La société MTC est principalement dirigée par M Emile COIPEAU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction de maisons individuelles ,constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
- Construction de maisons individuelles
La société MTC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40308932900029.
Anciens dirigeants :
- M Emile COIPEAU, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 26 juillet 2005
- M Emmanuel TIGE, Administrateur (1975) du 15 mai 2010 au 09 mars 2013
- M Jean-Paul OUVRARD, Directeur général délégué (1954) du 19 janvier 2005 au 25 avril 2012
- M Jean-Paul OUVRARD, Administrateur (1954) du 26 juillet 2005 au 25 avril 2012
- M Pascal RICHARD, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 09 mai 2006
- M Teddy TRILLEAUD, Administrateur (1982) du 25 avril 2012 au 02 avril 2015
- M Tony TRILLEAUD, Président du conseil d`administration (1957) du 19 janvier 2005 au 02 avril 2015
- M Tony TRILLEAUD, Directeur général (1957) du 26 juillet 2005 au 02 avril 2015
- MME Isabelle TRILLEAUD, Administrateur (1959) du 09 mai 2006 au 15 mai 2010
- MME Marie TRILLEAUD, Administrateur (1986) du 25 avril 2012 au 02 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- ATTEX, Président depuis le 02 avril 2015
- PAPIN ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 novembre 2015
- FIDEN, Administrateur du 25 avril 2012 au 21 novembre 2014
- FSI REGIONS, Administrateur du 25 avril 2012 au 21 novembre 2014
209 AV PASTEUR
49100 ANGERS
Téléphone : 0241402020 Société
MTC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MTC | |
Entrepreneurs individuels | MTC | |
Identifiant de l'entreprise | 403089329 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 209 AV PASTEUR 49100 ANGERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 9 246 000,00 | |
Résultat net | 307 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité principale de l'entreprise | 4120A : Construction de maisons individuelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de maisons individuelles | |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 218 000 |
Immobilisation incorporelle | 168 000 |
Immobilisation corporelle | 41 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 3 282 000 |
Stock | 144 000 |
Avance | 310 |
Créance | 1 447 000 |
Placement | 1 692 000 |
Total Actif | 3 500 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 084 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 68 000 |
Dette | 2 348 000 |
Total Passif | 3 500 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 246 000 |
Produit d'exploitation | 9 275 000 |
Charge d'exploitation | 8 889 000 |
Résultat d'exploitation | 386 000 |
Produit financier net | 42 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 39 000 |
Résultat courrant | 425 000 |
Produit exceptionnel | 69 000 |
Charges exceptionnelles | 47 000 |
Résultat exceptionnel | 21 000 |
Résultat net | 307 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40308932900029 | MTC MTCMAISONS COM 209 AVENUE PASTEUR 49100 ANGERS FRANCE |
40308932900060 | MTC MTCMAISONS COM 2EME ETAGE IMMEUBLE C 250 RUE JEAN MERMOZ 44150 ANCENIS FRANCE |
40308932900045 | MTC MTCMAISONS COM 17 BOULEVARD DELHUMEAU PLESSIS 49300 CHOLET FRANCE |
40308932900078 | MTC MTCMAISONS COM 16 RUE BONCHAMPS 49300 CHOLET FRANCE |
40308932900078 | MTC MTCMAISONS COM 16 RUE BONCHAMPS 49300 CHOLET FRANCE |
40308932900052 | MTC MTCMAISONS COM 29 RUE DACIER 49400 SAUMUR FRANCE |
40308932900086 | MTC MTCMAISONS COM 27 ALLEE DES 5 CONTINENTS 44120 VERTOU FRANCE |
40308932900086 | MTC MTCMAISONS COM 27 ALLEE DES 5 CONTINENTS 44120 VERTOU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01512 Promotion construction
- 00804 VRP
Président du conseil d'administration et Directeur général : TRILLEAUD Tony. Directeur général délégué : OUVRARD Jean-Paul. Administrateur : OUVRARD Jean-Paul. Administrateur : TRILLEAUD Isabelle né(e) METIVIER. Commissaire aux comptes suppléant : PAPIN ET ASSOCIES (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard.
Président du conseil d'administration et Directeur général : TRILLEAUD Tony Directeur général délégué : OUVRARD Jean-Paul Administrateur : OUVRARD Jean-Paul Administrateur : TIGE Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Président du conseil d'administration et Directeur général : TRILLEAUD Tony Administrateur : TIGE Emmanuel Administrateur : TRILLEAUD Marie Administrateur : TRILLEAUD Teddy Administrateur : FIDEN (SARLU) représenté par DENOUAL Jean-François Administrateur : FSI REGIONS (SAS) représenté par PREVOT Marc Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Directeur général, Président du conseil d'administration : TRILLEAUD Tony Administrateur : TRILLEAUD Marie Administrateur : TRILLEAUD Teddy Administrateur : FIDEN (SARLU) représenté par DENOUAL Jean-François Administrateur : FSI REGIONS (SAS) représenté par PREVOT Marc Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Directeur général, Président du conseil d'administration : TRILLEAUD Tony Administrateur : TRILLEAUD Marie Administrateur : TRILLEAUD Teddy Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Président : ATTEX (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Président : GRAVELEAU Jérôme ; Directeur général : NEMSGUERN Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CESBRON Gérard
Président : GRAVELEAU Jérôme ; Directeur général : NEMSGUERN Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO OUEST AUDIT
Président : MAUPITI ; Directeur général : NEMSGUERN Bruno ; Directeur général : GRAVELEAU Jérôme ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO OUEST AUDIT