M Philippe LEPICARD
Président du conseil d`administration de APHIL
M Philippe LEPICARD a 87 ans ( naissance en 1937), est Président du conseil d`administration de la société APHIL
M Philippe LEPICARD peut être contacté au siège de la société APHIL par courrier à l'adresse APHIL RUE JACQUES FERNY 76760 YERVILLE FRANCE, par téléphone au 02Â 32Â 70Â 41Â 70 ou par fax au 02Â 32Â 70Â 41Â 71
La société APHIL est principalement dirigée par M Philippe LEPICARD qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société APHIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40318328800014.
- M Alain LEPICARD, Président (1944) depuis le 15 janvier 2014
- M Sylvain LEPICARD, Directeur général (1976) depuis le 15 janvier 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société APHIL est de 64 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain LEPICARD, Président (1944) du 19 janvier 2005 au 15 janvier 2014
- M Philippe LEPICARD, Président du conseil d`administration (1937) du 19 janvier 2005 au 18 octobre 2005
- M Sylvain LEPICARD, Directeur général (1976) du 22 mars 2005 au 15 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
- ACDE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2017
- FIGESCO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2017
- SOCIETE NORMANDE D`AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant du 19 janvier 2017 au 23 mars 2017
RUE JACQUES FERNY
76760 YERVILLE
Téléphone : 02Â 32Â 70Â 41Â 70 Société
APHIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | APHIL | |
Entrepreneurs individuels | APHIL | |
Identifiant de l'entreprise | 403183288 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RUE JACQUES FERNY 76760 YERVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 09 décembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 09 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 311 000,00 | |
Résultat net | 1 692 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 8 238 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 5 172 000 |
Immobilisation financière | 3 066 000 |
Actif circulant net | 3 330 000 |
Stock | 0 |
Avance | 240 |
Créance | 1 740 000 |
Placement | 1 590 000 |
Total Actif | 11 568 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 154 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 414 000 |
Total Passif | 11 568 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 311 000 |
Produit d'exploitation | 1 377 000 |
Charge d'exploitation | 997 000 |
Résultat d'exploitation | 380 000 |
Produit financier net | 1 866 000 |
Charge financière | 343 000 |
Résultat financier | 1 524 000 |
Résultat courrant | 1 904 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 43 000 |
Résultat exceptionnel | -43 000 |
Résultat net | 1 692 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40318328800014 | APHIL RUE JACQUES FERNY 76760 YERVILLE FRANCE |
40318328800014 | APHIL RUE JACQUES FERNY 76760 YERVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : LEPICARD Alain, René, Paul Directeur général : LEPICARD Sylvain, André, Yannick Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : ACDE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE NORMANDE D'AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Valérie
Président : LEPICARD Alain, René, Paul ; Directeur général : LEPICARD Sylvain, André, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Valérie
Président : LEPICARD Sylvain, André, Yannick ; Directeur général : LEPICARD Alain, René, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Valérie
Président : LEPICARD Sylvain, André, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE ; Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Valérie
Président : LEPICARD Sylvain, André, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE ; Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.