M Jacques MOULINIER
Gérant de SCI MOULINIER FRERES
M Jacques MOULINIER a 86 ans ( naissance en 1938), est Gérant de la société SCI MOULINIER FRERES
M Jacques MOULINIER peut être contacté au siège de la société SCI MOULINIER FRERES par courrier à l'adresse SCI MOULINIER FRERES CHEZ MONSIEUR PHILIPPE MOULINIER 52 COURS GAMBETTA 69007 LYON FRANCE
La société SCI MOULINIER FRERES est principalement dirigée par M Jacques MOULINIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI MOULINIER FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40321690600038.
- M Bruno MOULINIER, Gérant (1933) depuis le 28 février 2014
- M Philippe MOULINIER, Gérant (1931) depuis le 28 février 2014
- M Pierre MOULINIER, Gérant (1940) depuis le 28 février 2014
- MME Catherine MOULINIER, Gérant (1960) depuis le 28 février 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SCI MOULINIER FRERES est de 83 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 93 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques MOULINIER, Gérant (1938) du 19 janvier 2005 au 28 février 2014
- M Philippe MOULINIER, Gérant (1931) du 19 janvier 2005 au 28 février 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 mars 2014 : MOULINIER Jacques Andre nom d'usage : MOULINIER n'est plus gérant.)
- 26 mars 2014 : MOULINIER Bruno François nom d'usage : MOULINIER devient gérant. VOISIN Catherine Jeanne Renée nom d'usage : MOULINIER devient gérant. MOULINIER Pierre Henri nom d'usage : MOULINIER devient gérant.)
- 29 avril 2021 : MOULINIER Pierre Henri nom d'usage : MOULINIER n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI MOULINIER FRERES | |
Entrepreneurs individuels | SCI MOULINIER FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 403216906 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 52 CRS GAMBETTA 69007 LYON 7EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40321690600038 | SCI MOULINIER FRERES CHEZ MONSIEUR PHILIPPE MOULINIER 52 COURS GAMBETTA 69007 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
MOULINIER Jacques Andre nom d'usage : MOULINIER n'est plus gérant.
MOULINIER Bruno François nom d'usage : MOULINIER devient gérant. VOISIN Catherine Jeanne Renée nom d'usage : MOULINIER devient gérant. MOULINIER Pierre Henri nom d'usage : MOULINIER devient gérant.
MOULINIER Pierre Henri nom d'usage : MOULINIER n'est plus gérant
MOULINIER Bruno François nom d\'usage : MOULINIER n\'est plus gérant
MOULINIER Philippe Henri Louis nom d\'usage : MOULINIER n\'est plus gérant. GUILLEMOT Claude nom d\'usage : MOULINIER devient gérant. MOULINIER Philippe nom d\'usage : MOULINIER devient gérant