M Pierre CHAMBON
Gérant de GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN
M Pierre CHAMBON a 98 ans ( naissance en 1924), est Gérant de la société GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN
M Pierre CHAMBON peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN par courrier à l'adresse GROUPEMENT FORESTIER D AURIN 7 AVENUE JEAN JAURES 87230 CHALUS FRANCE
La société GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN est principalement dirigée par M Pierre CHAMBON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Sylviculture et autres activités forestières ,sylviculteur, exploitant des forêts
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0210Z (Sylviculture et autres activités forestières), les activités sont :
- Sylviculture et autres activités forestières
- la production de bois sur pied : boisement, reboisement, transplantation, éclaircie et conservation des forêts et des zones boisées
- la culture de taillis, de bois de trituration et de bois de chauffage
- l'exploitation de pépinières forestières
Mais sont exclues les activités :
- la culture d'arbres de Noël (cf01.29Z)
- la culture de matières végétales destinées à la vannerie (cf01.29Z)
- l'exploitation de pépinières, à l'exception des pépinières forestières (cf01.30Z)
- la récolte des champignons et d'autres produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage (cf02.30Z)
- la production de copeaux de bois et de bois en particules (cf16.10A)
La société GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/01/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40328796400015.
- M Bernard CHAMBON, Gérant (1951) depuis le 13 février 2013
- M Jean RAVARD, Gérant (1942) depuis le 13 février 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN est de 76 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean DE CLERFAYT, Gérant (1914) du 19 janvier 2005 au 22 janvier 2013
- M Jean-Robert DE CLERFAYT, Gérant (1914) du 22 janvier 2013 au 13 février 2013
- M Pierre CHAMBON, Gérant (1924) du 19 janvier 2005 au 22 janvier 2013
- M Pierre-Francois CHAMBON, Gérant (1924) du 22 janvier 2013 au 13 février 2013
Dirigeants personne morale:
7 AV JEAN JAURES
87230 CHALUS
Téléphone : Société
GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT FORESTIER D'AURIN | |
Identifiant de l'entreprise | 403287964 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 7 AV JEAN JAURES 87230 CHALUS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 08 novembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement forestier | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 08 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0210Z : Sylviculture et autres activités forestières | |
Activité principale de l'entreprise | 0210Z : Sylviculture et autres activités forestières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Sylviculture et autres activités forestières | |
Synonyme | sylviculteur, exploitant des forêts | |
Principal | sylviculteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40328796400015 | GROUPEMENT FORESTIER D AURIN 7 AVENUE JEAN JAURES 87230 CHALUS FRANCE |
40328796400023 | GROUPEMENT FORESTIER D AURIN 7 RUE DES TUILIERES 87100 LIMOGES FRANCE |
40328796400023 | GROUPEMENT FORESTIER D AURIN 7 RUE DES TUILIERES 87100 LIMOGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h00/13h30 à 16h45