MME Alexandra BUCH
Administrateur de RECYCLING FRANCE
MME Alexandra BUCH a 48 ans ( naissance en 1976), elle est Administrateur de la société RECYCLING FRANCE
MME Alexandra BUCH peut être contacté au siège de la société RECYCLING FRANCE par courrier à l'adresse RECYCLING FRANCE CLUB BURO 29 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 97Â 98Â 81 ou par fax au 04Â 76Â 97Â 98Â 81
La société RECYCLING FRANCE est principalement dirigée par MME Alexandra BUCH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonderie d'autres métaux non ferreux ,métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de métaux non ferreux, fondeur de métaux non ferreux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2454Z (Fonderie d'autres métaux non ferreux), les activités sont :
- Fonderie d'autres métaux non ferreux
- la fonderie de demi-produits en métaux précieux et autres métaux
- le moulage sous-pression de pièces en métaux non ferreux
- la fabrication de statues en bronze sur plan
La société RECYCLING FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/02/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40367081300027.
- M Frederic BOGEY, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 28 janvier 2017
- M Roger EHRLER, Liquidateur (1956) depuis le 01 mars 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société RECYCLING FRANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Paul VEULEMANS, Président (1968) du 22 novembre 2005 au 16 juin 2009
- M Roger EHRLER, Président du conseil d`administration (1956) du 16 juin 2009 au 01 mars 2012
- M Roger EHRLER, Directeur général (1956) du 01 mars 2012 au 28 janvier 2017
- M Tom LAMBRECHTS, Directeur général (1968) du 02 décembre 2003 au 16 juin 2009
- M Yan PERRUCHOUD, Administrateur (1971) du 29 novembre 2005 au 03 mars 2012
- MME Alexandra BUCH, Administrateur (1976) du 01 mars 2012 au 28 janvier 2017
- MME Barbara EHRLER, Administrateur (1972) du 01 mars 2012 au 28 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- LBO EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 janvier 2017
- RECYCLING SA, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 juin 2009
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 juin 2009 : VEULEMANS Paul nom d'usage : VEULEMANS Paul n'est plus président du conseil d'administration.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient président du conseil d'administration.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient directeur général.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient administrateur.. VEULEMANS Paul nom d'usage : VEULEMANS Paul n'est plus directeur général..)
- 28 mars 2012 : HITTER Paul Albert nom d'usage : HITTER n'est plus administrateur. CHMIELORZ Barbara Irène nom d'usage : EHRLER devient administrateur. BUCH Alexandra Michaela nom d'usage : BUCH devient administrateur. PERRUCHAUD Yann nom d'usage : PERRUCHAUD n'est plus administrateur.)
- 17 février 2017 : EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus président du conseil d'administration. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER devient liquidateur. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus directeur général. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus administrateur. CHMIELORZ Barbara Irène nom d'usage : EHRLER n'est plus administrateur. BUCH Alexandra Michaela nom d'usage : BUCH n'est plus administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RECYCLING FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | RECYCLING FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 403670813 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 29 BD DES ALPES 38240 MEYLAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -7 424,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2454Z : Fonderie d'autres métaux non ferreux | |
Activité principale de l'entreprise | 2454Z : Fonderie d'autres métaux non ferreux | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fonderie d'autres métaux non ferreux | |
Synonyme | métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de métaux non ferreux, fondeur de métaux non ferreux | |
Principal | fonderie de métaux non ferreux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 249 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 249 |
Actif circulant net | 5 818 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 534 |
Placement | 284 |
Total Actif | 6 066 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 564 474 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 21 500 |
Dette | 2 549 040 |
Total Passif | 6 066 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 7 415 |
Résultat d'exploitation | -7 415 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -7 415 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 |
Résultat exceptionnel | -9 |
Résultat net | -7 424 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40367081300027 | RECYCLING FRANCE CLUB BURO 29 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 01576 Métallurgie Cher
- 00887 Métallurgie Eure
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 01797 Métallurgie Somme
- 01164 Métallurgie Somme Vimeu
VEULEMANS Paul nom d'usage : VEULEMANS Paul n'est plus président du conseil d'administration.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient président du conseil d'administration.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient directeur général.. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER Roger devient administrateur.. VEULEMANS Paul nom d'usage : VEULEMANS Paul n'est plus directeur général..
HITTER Paul Albert nom d'usage : HITTER n'est plus administrateur. CHMIELORZ Barbara Irène nom d'usage : EHRLER devient administrateur. BUCH Alexandra Michaela nom d'usage : BUCH devient administrateur. PERRUCHAUD Yann nom d'usage : PERRUCHAUD n'est plus administrateur.
EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus président du conseil d'administration. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER devient liquidateur. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus directeur général. EHRLER Roger Marcel Georges nom d'usage : EHRLER n'est plus administrateur. CHMIELORZ Barbara Irène nom d'usage : EHRLER n'est plus administrateur. BUCH Alexandra Michaela nom d'usage : BUCH n'est plus administrateur