M Thierry SCHWAB
Président de WEBNET
M Thierry SCHWAB a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société WEBNET
M Thierry SCHWAB peut être contacté au siège de la société WEBNET par courrier à l'adresse WEBNET 1 AVENUE DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES FRANCE, par téléphone au 0146840505 ou par fax au 01Â 46Â 84Â 04Â 36
La société WEBNET est principalement dirigée par M Thierry SCHWAB qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société WEBNET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/02/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40382187900026.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre BOURNAT, Administrateur (1939) du 22 juillet 2008 au 09 septembre 2008
- M Joel BODIOU, Administrateur (1946) du 09 mars 2004 au 09 septembre 2008
- M Thierry SCHWAB, Président (1947) du 09 mars 2004 au 09 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- WEBNET DEVELOPPEMENT, Président depuis le 09 septembre 2008
- BREGGS CONSULTANTS, Administrateur du 09 mars 2004 au 22 juillet 2008
- BREGGS CONSULTANTS SARL, Administrateur du 09 mars 2004 au 09 septembre 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | WEBNET | |
Entrepreneurs individuels | WEBNET | |
Identifiant de l'entreprise | 403821879 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 1 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 16 mai 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 25 janvier 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 746 000,00 | |
Résultat net | 367 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 6202B | |
Troisième activité | 4651Z | |
Quatrième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 193 000 |
Immobilisation incorporelle | 710 |
Immobilisation corporelle | 94 000 |
Immobilisation financière | 99 000 |
Actif circulant net | 3 150 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 351 000 |
Placement | 798 000 |
Total Actif | 3 343 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 057 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 10 000 |
Dette | 2 275 000 |
Total Passif | 3 343 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 746 000 |
Produit d'exploitation | 7 777 000 |
Charge d'exploitation | 7 217 000 |
Résultat d'exploitation | 559 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 563 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 367 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40382187900026 | WEBNET 1 AVENUE DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES FRANCE |
40382187900067 | WEBNET LE BRITANNIA 20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE 69003 LYON FRANCE |
40382187900059 | WEBNET 52 B QUAI MAGELLAN 44000 NANTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration : SCHWAB THIERRYAdministrateur : BREGGS CONSULTANTS SARL représenté par SAUTIER Jean-Louis modification le 04 Février 1997. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT RUSE CONSEIL. Commissaire aux comptes suppléant : DE BLIGNIERES BENOIT. Administrateur : BODIOU Joel en fonction le 24 Février 2004. Administrateur : BOURNAT Jean Pierre en fonction le 20 Juin 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT RUSE CONSEILCommissaire aux comptes suppléant : DE BLIGNIERES BENOIT. Administrateur : BODIOU Joel en fonction le 24 Février 2004. Administrateur : BOURNAT Jean Pierre en fonction le 20 Juin 2008. Président du conseil d'administration : SCHWAB Thierry en fonction le 30 Juin 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VINCENT RUSE CONSEILCommissaire aux comptes suppléant : DE BLIGNIERES BENOIT. Président : WEBNET DEVELOPPEMENT représenté par HUDYMA Stéphane en fonction le 22 Août 2008.