M Renaud DAO
Gérant de SAINT CYR MARINE
M Renaud DAO a 53 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société SAINT CYR MARINE
M Renaud DAO peut être contacté au siège de la société SAINT CYR MARINE par courrier à l'adresse SAINT CYR MARINE 390 CHEMIN DES PRADEAUX 83270 ST CYR SUR MER FRANCE, par téléphone au 04Â 94Â 26Â 42Â 18
La société SAINT CYR MARINE est principalement dirigée par M Renaud DAO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Réparation et maintenance navale ,réparateur naval, maintenance navale
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3315Z (Réparation et maintenance navale), les activités sont :
- Réparation et maintenance navale
- Cette sous-classe comprend les activités de réparation navale. Néanmoins, la reconstruction ou la révision des navires et des bateaux relèvent de la division 30.
- la réparation et l'entretien régulier des navires et bateaux
- la réparation et l'entretien des bateaux de plaisance
Mais sont exclues les activités :
- la conversion de navires et de bateaux en usine (cf30.1)
- la réparation de moteurs de bateaux et de navires (cf33.12Z)
- la démolition navale (cf38.31Z)
La société SAINT CYR MARINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/02/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40384274300045.
- M Frederic CRISCOLA, Gérant (1973) depuis le 28 mars 2013
Anciens dirigeants :
- M Frederic CRISCOLA, Gérant (1973) du 24 mai 2012 au 28 mars 2013
- M Renaud DAO, Gérant (1971) du 28 mars 2013 au 16 septembre 2016
- MME Genevieve CRISCOLA, Gérant (1945) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 janvier 2022 : CRISCOLA Frederic nom d'usage : CRISCOLA n'est plus gérant. CRISCOLA Frederic nom d'usage : CRISCOLA devient président. Sté par actions simplifiée BVAV FINANCIAL devient président)
- 27 avril 2022 : IZIKIAN Charles Vrege nom d'usage : IZIKIAN devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT CYR MARINE | |
Entrepreneurs individuels | SAINT CYR MARINE | |
Identifiant de l'entreprise | 403842743 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 390 CHE DES PRADEAUX 83270 SAINT CYR SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 janvier 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 781 045,00 | |
Résultat net | 1 472,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3315Z : Réparation et maintenance navale | |
Activité principale de l'entreprise | 3315Z : Réparation et maintenance navale | |
Activité principale au registre des métiers | 3315ZZ | |
Activité principale | 3315Z | |
Première activité | 4764Z | |
Deuxième activité | 3315Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation et maintenance navale | |
Synonyme | réparateur naval, maintenance navale | |
Principal | réparation et maintenance navale |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 126 554 |
Immobilisation incorporelle | 13 240 |
Immobilisation corporelle | 113 314 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 399 822 |
Stock | 216 865 |
Avance | 2 600 |
Créance | 158 303 |
Placement | 22 054 |
Total Actif | 526 374 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 91 939 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 434 435 |
Total Passif | 526 375 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 781 045 |
Produit d'exploitation | 796 002 |
Charge d'exploitation | 781 927 |
Résultat d'exploitation | 14 075 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 12 218 |
Résultat financier | -12 218 |
Résultat courrant | 1 858 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 490 |
Résultat exceptionnel | -490 |
Résultat net | 1 472 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40384274300045 | SAINT CYR MARINE 390 CHEMIN DES PRADEAUX 83270 ST CYR SUR MER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00923 Métallurgie Charente Maritime
- 00860 Métallurgie Finistère
- 00828 Métallurgie Manche
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
- 00965 Métallurgie Var
- 01423 Navigation de plaisance
Gérant : CRISCOLA Frederic modification le 26 Mars 2013 Gérant : DAO Renaud en fonction le 26 Mars 2013
Gérant : CRISCOLA Frederic modification le 26 Mars 2013
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
CRISCOLA Frederic nom d'usage : CRISCOLA n'est plus gérant. CRISCOLA Frederic nom d'usage : CRISCOLA devient président. Sté par actions simplifiée BVAV FINANCIAL devient président
IZIKIAN Charles Vrege nom d'usage : IZIKIAN devient directeur général