M Claude BENATIER
Président du conseil d`administration de LES FLANERIES
M Claude BENATIER a 80 ans ( naissance en 1944), est Président du conseil d`administration de la société LES FLANERIES
M Claude BENATIER peut être contacté au siège de la société LES FLANERIES par courrier à l'adresse LES FLANERIES CENTRE COMMERCIAL RUE DES FLANERIES 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE, par téléphone au 02Â 51Â 05Â 16Â 05
La société LES FLANERIES est principalement dirigée par M Claude BENATIER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société LES FLANERIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/02/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40385669300029.
- M Armand PAPIN, Administrateur (1944) depuis le 26 novembre 2014
- M Claude BENATIER, Administrateur (1944) depuis le 26 novembre 2014
- M Guillaume BENATIER, Administrateur (1974) depuis le 27 janvier 2004
- M Guillaume BENATIER, Directeur général (1974) depuis le 26 novembre 2014
- M Guillaume BENATIER, Président (1974) depuis le 28 janvier 2017
- MME Marie-Paule BENATIER, Administrateur (1946) depuis le 27 janvier 2004
- MME Virginie VALOT, Administrateur (1966) depuis le 26 novembre 2014
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société LES FLANERIES est de 64 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude BENATIER, Président du conseil d`administration (1944) du 27 janvier 2004 au 26 novembre 2014
- M Claude BENATIER, Directeur général (1944) du 17 avril 2007 au 26 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CL - AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 janvier 2017
RUE DES FLANERIES
85000 LA ROCHE SUR YON
Téléphone : 02Â 51Â 05Â 16Â 05 Société
LES FLANERIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES FLANERIES | |
Entrepreneurs individuels | LES FLANERIES | |
Identifiant de l'entreprise | 403856693 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | RUE DES FLANERIES 85000 LA ROCHE SUR YON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juillet 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 29 janvier 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40385669300029 | LES FLANERIES CENTRE COMMERCIAL RUE DES FLANERIES 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur : BENATIER Claude Lucien Denis. Administrateur : PAPIN Armand André Samuel. Administrateur : BENATIER Virginie Sabine Marie-Claude. Administrateur : AMELINEAU Marie-Paule Thérèse Odette. Administrateur : BENATIER Guillaume. Commissaire aux comptes titulaire : LATOURNERIE Didier. Commissaire aux comptes suppléant : LAUCOIN Jean Yves.
Président du conseil d'administration : BENATIER Claude Lucien Denis modification le 24 Novembre 2014 Administrateur : PAPIN Armand André Samuel Administrateur : BENATIER Virginie Sabine Marie-Claude modification le 24 Novembre 2014 Administrateur : AMELINEAU Marie-Paule Thérèse Odette Directeur général Administrateur : BENATIER Guillaume modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LATOURNERIE Didier modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CL - AUDIT en fonction le 24 Novembre 2014
Administrateur : BENATIER Claude Lucien Denis modification le 26 Janvier 2017 ; Administrateur : PAPIN Armand André Samuel ; Administrateur : BENATIER Virginie Sabine Marie-Claude modification le 24 Novembre 2014 ; Administrateur : AMELINEAU Marie-Paule Thérèse Odette ; Président Directeur général Administrateur : BENATIER Guillaume modification le 26 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : LATOURNERIE Didier modification le 24 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CL - AUDIT en fonction le 24 Novembre 2014
modification de l'Administrateur Benatier, Guillaume ; modification du Président Directeur général Administrateur Amelineau, nom d'usage : Benatier, Marie-Paule Thérèse Odette
nomination du Directeur général délégué : Benatier, Guy Roger Bernard Marcellin
Commissaire aux comptes titulaire partant : CL - AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Latournerie, Didier
Article L.236-14 du code de commerce