M Claude PUJOS
Gérant de SAS HOLDING PUJOS
M Claude PUJOS a 79 ans ( naissance en 1945), est Gérant de la société SAS HOLDING PUJOS
M Claude PUJOS peut être contacté au siège de la société SAS HOLDING PUJOS par courrier à l'adresse SAS HOLDING PUJOS ROUTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES FRANCE
La société SAS HOLDING PUJOS est principalement dirigée par M Claude PUJOS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SAS HOLDING PUJOS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/02/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40406031100010.
- M Marc ELLUL, Président (1964) depuis le 31 octobre 2009
Anciens dirigeants :
- M Claude PUJOS, Gérant (1945) du 11 janvier 2005 au 25 avril 2006
- M Claude PUJOT, Président (1945) du 28 mars 2006 au 25 avril 2006
- M Marc ELLUL, Président (1964) du 25 avril 2006 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
RTE DE LA GARE
66660 PORT VENDRES
Téléphone : Société
SAS HOLDING PUJOS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS HOLDING PUJOS | |
Entrepreneurs individuels | SAS HOLDING PUJOS | |
Identifiant de l'entreprise | 404060311 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | RTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 décembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40406031100010 | SAS HOLDING PUJOS ROUTE DE LA GARE 66660 PORT VENDRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président de la société : ELLUL Marc René Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : A.E.C.