M Pascal PERRIN
Administrateur de AIPHONE
M Pascal PERRIN a 58 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société AIPHONE
M Pascal PERRIN peut être contacté au siège de la société AIPHONE par courrier à l'adresse AIPHONE ZAC DU BOIS CHALAND 6 RUE DES PYRENEES LISSES 91056 EVRY CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 11Â 46Â 00
La société AIPHONE est principalement dirigée par M Pascal PERRIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société AIPHONE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/03/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40456609300021.
- M Hiromichi FUJITA, Président (1972) depuis le 12 février 2016
Anciens dirigeants :
- M Pascal PERRIN, Administrateur (1966) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
- M Shinkichi UTSUNOMIYA, Président (1981) du 16 avril 2011 au 11 octobre 2013
- M Shusaku ICHIKAWA, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
- M Toru MURAI, Président du conseil d`administration (1971) du 19 janvier 2005 au 19 avril 2005
- M Toru MURAI, Président (1971) du 17 avril 2010 au 16 avril 2011
- M Toshiki YAMAZAKI, Président (1970) du 19 avril 2005 au 17 avril 2010
- M Yusuke SEGUCHI, Président (1982) du 11 octobre 2013 au 12 février 2016
Dirigeants personne morale:
- BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 février 2016
- DELOITTE TOUCHE THOMATSU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 février 2016
6 RUE DES PYRENEES
91090 LISSES
Téléphone : 01Â 69Â 11Â 46Â 00 Société
AIPHONE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AIPHONE | |
Entrepreneurs individuels | AIPHONE | |
Identifiant de l'entreprise | 404566093 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 6 RUE DES PYRENEES 91090 LISSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 mai 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 avril 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 24 407 000,00 | |
Résultat net | 156 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale | 4652Z | |
Première activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 137 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 131 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 14 786 000 |
Stock | 6 736 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 822 000 |
Placement | 3 227 000 |
Total Actif | 15 923 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 371 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 220 000 |
Dette | 7 332 000 |
Total Passif | 15 923 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 407 000 |
Produit d'exploitation | 24 630 000 |
Charge d'exploitation | 24 345 000 |
Résultat d'exploitation | 285 000 |
Produit financier net | 19 000 |
Charge financière | 78 000 |
Résultat financier | -59 000 |
Résultat courrant | 227 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 940 |
Résultat net | 156 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40456609300021 | AIPHONE ZAC DU BOIS CHALAND 6 RUE DES PYRENEES LISSES 91056 EVRY CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : MURAI Toru en fonction le 12 Avril 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : UTSUNOMIYA Shinkichi en fonction le 11 Avril 2011
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : SEGUCHI Yusuke en fonction le 09 Octobre 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 Président : FUJITA Hiromichi en fonction le 10 Février 2016
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 ; Président : YAMAZAKI Toshiki en fonction le 12 Juillet 2018
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES en fonction le 21 Novembre 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU modification le 21 Novembre 2001 ; Président : YAMAZAKI Toshiki en fonction le 12 Juillet 2018 ; Directeur général : NAKAJIMA Norihiro en fonction le 29 Mars 2019
Président : NAKAJIMA Norihiro ; Directeur général : TANAKA Kohei ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES
Président : FUJITA Hiromichi ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE THOMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - BUREAU D ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES