MME Claire AMSELLEM
Co-gérant de SCI DOSE
MME Claire AMSELLEM a 72 ans ( naissance en 1951), elle est Co-gérant de la société SCI DOSE
MME Claire AMSELLEM peut être contacté au siège de la société SCI DOSE par courrier à l'adresse SCI DOSE 23 RUE DU LANGUEDOC 31170 TOURNEFEUILLE FRANCE
La société SCI DOSE est principalement dirigée par MME Claire AMSELLEM qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DOSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40504405800056.
- MME Claire AMSELLEM, Gérant (1951) depuis le 28 novembre 2009
- MME Julie PHELIPPEAU, Gérant (1978) depuis le 29 juin 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DOSE est de 59 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques AMSELLEM, Gérant (1948) du 28 novembre 2009 au 05 avril 2012
- MME Claire AMSELLEM, Co-gérant (1951) du 19 janvier 2005 au 28 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 avril 2012 : AMSELLEM Jacques nom d'usage : AMSELLEM n'est plus gérant.)
- 05 juillet 2013 : AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU devient gérant.)
- 28 janvier 2021 : PORTES Claire Ginette Bernadette nom d'usage : AMSELLEM n'est plus gérant. PORTES Claire Ginette Bernadette nom d'usage : AMSELLEM devient liquidateur. AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU n'est plus gérant. AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DOSE | |
Entrepreneurs individuels | SCI DOSE | |
Identifiant de l'entreprise | 405044058 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | 23 RUE DU LANGUEDOC 31170 TOURNEFEUILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 29 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 29 avril 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40504405800056 | SCI DOSE 23 RUE DU LANGUEDOC 31170 TOURNEFEUILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
AMSELLEM Jacques nom d'usage : AMSELLEM n'est plus gérant.
AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU devient gérant.
PORTES Claire Ginette Bernadette nom d'usage : AMSELLEM n'est plus gérant. PORTES Claire Ginette Bernadette nom d'usage : AMSELLEM devient liquidateur. AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU n'est plus gérant. AMSELLEM Julie nom d'usage : PHELIPPEAU devient liquidateur