M Jean-Michel LABRE
Directeur général de ISOCIEL
M Jean-Michel LABRE a 70 ans ( naissance en 1954), est Directeur général de la société ISOCIEL
M Jean-Michel LABRE peut être contacté au siège de la société ISOCIEL par courrier à l'adresse ISOCIEL PARC D ACTIVITE DE THIBAUD 6 RUE BOUDEVILLE 31100 TOULOUSE FRANCE, par téléphone au 0534604630
La société ISOCIEL est principalement dirigée par M Jean-Michel LABRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société ISOCIEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/06/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40789624000048.
Anciens dirigeants :
- M Dominique GUILLAUMOND-DUTOUR, Président (1957) du 26 décembre 2009 au 22 avril 2017
- M Jean-Michel LABRE, Directeur général (1954) du 19 janvier 2005 au 06 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET CASSORLA COMPTA + GESTION, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 avril 2017
- COMMISSARIAT AUDIT CONSULTANT FRANCE OU EN ABREGE CAC FRANCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 avril 2017
- EOS, Directeur général depuis le 22 avril 2017
- HGC DEVELOPPEMENT, Président depuis le 06 novembre 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 janvier 2010 : DUBREUIL Raymond nom d'usage : DUBREUIL Raymond n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET CASSORLA COMPTA + GESTION devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 octobre 2014 : GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François Rene nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR n'est plus gérant. GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François René nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR devient président. LABRE Jean-michel Rene nom d'usage : LABRE n'est plus gérant. LABRE Jean-Michel René nom d'usage : LABRE devient directeur général.)
- 13 novembre 2014 : LABRE Jean-Michel René nom d'usage : LABRE n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT devient directeur général.)
- 28 avril 2017 : GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François René nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR n'est plus président. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT devient président. Société à responsabilité limitée EOS devient directeur général)
- 13 septembre 2020 : Société à responsabilité limitée COMMISSARIAT AUDIT CONSULTANT FRANCE OU EN ABREGE CAC FRANCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SANS Christophe nom d'usage : SANS devient commissaire aux comptes titulaire)
6 RUE BOUDEVILLE
31100 TOULOUSE
Téléphone : 0534604630 Société
ISOCIEL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ISOCIEL | |
Entrepreneurs individuels | ISOCIEL | |
Identifiant de l'entreprise | 407896240 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 6 RUE BOUDEVILLE 31100 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 mars 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 juillet 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 695 000,00 | |
Résultat net | 30,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 46 000 |
Immobilisation incorporelle | 40 |
Immobilisation corporelle | 43 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 994 000 |
Stock | 0 |
Avance | 190 |
Créance | 822 000 |
Placement | 171 000 |
Total Actif | 1 040 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 54 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 986 000 |
Total Passif | 1 040 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 695 000 |
Produit d'exploitation | 1 704 000 |
Charge d'exploitation | 1 706 000 |
Résultat d'exploitation | -2 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 640 |
Résultat financier | 920 |
Résultat courrant | -820 |
Produit exceptionnel | 990 |
Charges exceptionnelles | 140 |
Résultat exceptionnel | 850 |
Résultat net | 30 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40789624000048 | ISOCIEL PARC D ACTIVITE DE THIBAUD 6 RUE BOUDEVILLE 31100 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
DUBREUIL Raymond nom d'usage : DUBREUIL Raymond n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET CASSORLA COMPTA + GESTION devient commissaire aux comptes suppléant.
GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François Rene nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR n'est plus gérant. GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François René nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR devient président. LABRE Jean-michel Rene nom d'usage : LABRE n'est plus gérant. LABRE Jean-Michel René nom d'usage : LABRE devient directeur général.
LABRE Jean-Michel René nom d'usage : LABRE n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT devient directeur général.
GUILLAUMOND-DUTOUR Dominique François René nom d'usage : GUILLAUMOND-DUTOUR n'est plus président. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée HGC DEVELOPPEMENT devient président. Société à responsabilité limitée EOS devient directeur général
Société à responsabilité limitée COMMISSARIAT AUDIT CONSULTANT FRANCE OU EN ABREGE CAC FRANCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SANS Christophe nom d'usage : SANS devient commissaire aux comptes titulaire